Entreprise : ALFAGA S.A.T.I. - SIREN 310 862 354
Identité
Dénomination
ALFAGA S.A.T.I.
SIREN (siège)
310 862 354
Date d'immatriculation au RNE
10/04/2012
Début d’activité
20/11/2015
Date de fin de la personne morale
09/04/2027
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
35 AV SAINTE-FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
AMPERSAND ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/11/2015
Siret
31086235400084
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
35 AV SAINTE-FOY
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1981
Siret
31086235400035
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Realisation d'etudes, de recherches de conseils de ventes en matieres immobilieres, administration et gerancede tous biens meubles et immeubles, toutes operations de marchands de biens et intermediaires.
Adresse
CLUB HOUSE GOLF ARDILOUSE
33680 , LACANAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LACANAU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1984
Siret
31086235400043
Code APE
703C
Adresse
LES ARCS 1600
73700 , BOURG-SAINT-MAURICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/1997
Siret
31086235400068
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
LES ARCS 1800
73700 , BOURG-SAINT-MAURICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LE MIRAVIDI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/1997
Siret
31086235400050
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
55 AV DU CENTENAIRE
73700 , BOURG-SAINT-MAURICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/02/2012
Siret
31086235400076
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
3 AV DE MADRID
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39189
Date d'ajout
10/04/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/12/2010
Description
Nomination/Ordonnance Administrateur Provisoire. Par ordonnance rendue le 15/11/2010 M. le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE a désigné M. Didier SEGARD (SELAS SEGARD CARBONI), 3 avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE en qualité d'administrateur provisoire pour gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en remplacement de l'ensemble des organes sociaux de direction et de gestion de la société. La durée de la mission a été fixée à 6 mois
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/05/1996
Description
- --- DECISION DE NE PAS DISSOUDRE LA SOCIETE NONOBSTANT LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE BIEN QUE LES CAPITAUX PROPRES SOIENT DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 13/03/96 PARUTION DANS L'ESSOR SAVOYARD DU 24 MAI 1996
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/03/1996
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du - Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 13/03/1996.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/10/1977
Description
Historique des observations depuis le 20/10/1977 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 483 le 13/10/1977 --- Publicité au Journal : L'ECHO DES VALLEES --- Parution au Journal le 06/08/1977
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).