Entreprise : OPTIQUE VALLET - SIREN 310 690 276
Identité
Dénomination
OPTIQUE VALLET
SIREN (siège)
310 690 276
Date d'immatriculation au RNE
28/07/1977
Début d’activité
01/06/1977
Date de fin de la personne morale
27/07/2076
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
optique lunetterie.
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
46000 EUR
Adresse du siège
1 PL CHARLES DE GAULLE 44330 VALLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND YVES , PIERRE , JOSEPH
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
Y.L FINANCES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Beaupreau-En-Mauges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1977
Siret
31069027600038
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
optique lunetterie.
Adresse
1 PL CHARLES DE GAULLE
44330 , VALLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/02/1984
Siret
31069027600053
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
22 RUE DES HALLES
79600 , AIRVAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/02/1984
Siret
31069027600046
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
30 RUE JEAN JAURES
79200 , PARTHENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1995
Siret
31069027600061
Code APE
524T
Adresse
19 PL CHARLES DE GAULLE
44330 , VALLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/02/2007
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice s ocial. Ancienne date 31.08. Nouvelle date 30.09
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/07/1977
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE DE LA CONSTITUTION : INFORMA- TEUR JUDICIAIRE DU 17.06.1977. ------- ---------- ORIGINE DU FONDS : CETTE SOCIETE SE CON STITUE ET ACQUIERT PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 50 .000 FRS UN FONDS DE M. POULAIN YVES RC NANTES 66 A 887 RADIE DU 26 SEPTEMBRE 1983 PUBLICITE : ECHO DE L'OUEST ET DU PAYS DE REDON DU 07.05.1983 OPPOS ITIONS : ME HAURAY NOTAIRE A NANTES. Mention du 23 /05/2006 : Fusion absorption de la société FINANCI ERE LEGRAND SARL, ayant son siège social à BEAUPRE AU (49600) 3 rue Foch Immatriculée sous le n°419 6 44 323 auprès du Greffe d'ANGERS (Assemblée généra le du 14.03.2006)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).