Entreprise : GEORGES THEVENET SA - SIREN 310 624 143
Identité
Dénomination
GEORGES THEVENET SA
SIREN (siège)
310 624 143
Date d'immatriculation au RNE
16/08/1977
Début d’activité
01/01/1978
Date de fin de la personne morale
15/08/2052
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
DECOLLETAGE
Code APE
2562A - Décolletage
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
1650 AV ANDRE LASQUIN 74700 SALLANCHES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEX CHRISTIANE
Nom d'usage
THEVENET
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
THEVENET GEORGES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
THEVENET ALAIN
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
THEVENET QUENTIN
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1992
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
THEVENET KATHELYNE , NATHALIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1995
Commune de résidence
Sallanches
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31062414300015
Code APE
2562A - Décolletage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
DECOLLETAGE
Adresse
1650 AV ANDRE LASQUIN
74700 , SALLANCHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/002665
Date d'ajout
12/03/2007
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes M. NEVEUX FRANCOIS COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EST PARTANT M. ALPHONSE GERARD COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EST PARTANT LA SARL RA AUDIT EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE M. NEVEUX FRANCOIS LA SAS CMM EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE M. ALPHONSE GERARD COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DECISION DU : 02/01/2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE FAUCIGNY EN DATE DU 08/03/2007 date d'effet : 02/01/2007
Numéro d'observation
F06/001143
Date d'ajout
31/03/2006
Description
Modification autre NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SA A DIRECTOIRE ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION MME GEX THEVENET CHRISTAINE ANCIENNEMENT PRESIDENT DU CA ET DIRECTEUR GENERAL EST NOMMEE MEMBRE ET PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE. MR THEVENET ALAIN ANCIENNEMENT DIRECTEUR GENERAL DELEGUE EST NOMME MEMBRE ET PRESIDENT DU DIRECTOIRE. MR THEVENET GEORGES ANCIENNEMENT ADMINISTRATEUR EST NOMME MEMBRE ET VICE PRESIDENT DU CS. MME THEVENET BAZ CATHERINE NOUVEAU MEMBRE EST NOMMEE MEMBRE DU DIRECTOIRE. MME THEVENET ROGER NATHALIE ANCIENNEMENT ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL DELEGUE EST NOMMEE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE date d'effet : 30/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).