Entreprise : TECHNIPORT - SIREN 310 581 327
Identité
Dénomination
TECHNIPORT
SIREN (siège)
310 581 327
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1983
Date de fin de la personne morale
27/10/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
873547.81 EUR
Adresse du siège
113 CRS ALBERT THOMAS 69003 LYON 3EME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ETS A MURE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
BERNARD GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Haubourdin
Nom, Prénom(s)
COULON JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Mons-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
DELOT HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
PLANCHE LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CABINET LOUIS PLANCHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
SOBEMUR
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ETABLISSEMENTS A. MURE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/06/2000
Siret
31058132700098
Code APE
516K
Adresse
113 CRS ALBERT THOMAS
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ETS A MURE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F05/030821
Date d'ajout
12/10/2005
Description
Radiation en date du 12/10/2005 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale ordinaire en date du 05/09/2005 ).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F04/021846
Date d'ajout
21/07/2004
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article 43 du décret du 30/05/1984).
Numéro d'observation
F03/018112
Date d'ajout
18/06/2003
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article 43 du décret du 30/05/1984).
Numéro d'observation
F02/017561
Date d'ajout
30/05/2002
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article 43 du décret du 30/05/1984).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/10/1983
Description
Historique : CETTE SOCIETE TRANSFERE A COMPTER DU 28/12/1982 SON SIEGE SOCIAL DE CROIX 55, BD EMILE ZOLA ACTE CONSTITITUF DEPOSE AU GREFFE DE ROUBAIX LE 6/6/1977. LA GAZETTE DU NORD DU 4/6/1977 TRANSF ERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX DU 11+/7/1983 ET DE TOURCOING DU 10/8/1983 ET PUBLIE DANS LA GAZETT E DU NORD DU 22/1/1983 ETABLISSEMENT SECONDAIRE EX PLOITE HORS RESSORT RC SLILLE 90B682
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 24 Juillet 1996 Continuation de l'activité de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées à compter du 21/06/96 DECLARATION MODIFICATIVE du 26 Février 1997 Dissolution anticipée de la société à compter du 31 Janvier 1997 Siège de la liquidation : 57 Cours Albert Thomas 69003 LYON DECLARATION MODIFICATIVE du 28 Mai 1997 Notification de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de BETHUNE - Radiation totale dans leur ressort en tant qu'établis- sement principal (LIBERCOURT ZI DE LIBERCOUR N°2 Lieudit Parc à Stock) DECLARATION MODIFICATIVE du 19 Juillet 2000 : Transfert du siège social du 57 cours Albert Thomas 69003 LYON au 113 Cours Albert Thomas 69003 LYON à compter du 23 Juin 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).