Entreprise : SCI LES GRANGES - SIREN 310 552 161
Identité
(Entreprise radiée le 30/08/2017)
Dénomination
SCI LES GRANGES
SIREN (siège)
310 552 161
Date d'immatriculation au RNE
22/10/2002
Date de fin de la personne morale
21/10/2026
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
186 RUE ALEXANDRE BERARD 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLET JEAN-MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Amberieu en Bugey
Nom, Prénom(s)
MILLET CHRISTIANE
Nom d'usage
LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1940
Commune de résidence
Messery
Nom, Prénom(s)
MILLET RENEE , MADELEINE
Nom d'usage
GUITAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
Amberieu en Bugey
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1976
Siret
31055216100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la propriété et la mise en valeur et l'exploitation par location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et notamment d'une parcelle de terrain sis à Amberieu en Bugey (Ain) rue Alexandre Bérard figurant au cadastre de la commune d'Amberieu en Bugey (Ain) sous le N° 461 de la section AT lieu dit 'Derrière les granges'
Adresse
186 RUE 186 rue Alexandre Bérard
01500 , Amberieu en Bugey - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8575
Date d'ajout
30/08/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 08/06/2017 Liquidateur : MILLET Jean-Marc Le siège de la liquidation est fixé à : 23 rue de la République 01500 Ambérieu en Bugey Journal d'annonces légales : Eco de l'Ain en date du 29/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8577
Date d'ajout
30/08/2017
Description
Radiation du RCS le 30/08/2017 avec effet au 08/06/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).