Entreprise : PAILLARDET - SIREN 310 518 402
Identité
Dénomination
PAILLARDET
SIREN (siège)
310 518 402
Date d'immatriculation au RNE
05/07/1977
Début d’activité
01/07/1977
Date de fin de la personne morale
04/07/2076
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
ATELIER DE MECANIQUE GENERALE. LOCATION NEGOCE DE MATERIELS LIES A LA MECANIQUE GENERALE.
Code APE
2822Z - Fabrication de matériel de levage et de manutention
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
1526 RTE PORTE DE TARENTAISE 73790 TOURS-EN-SAVOIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES MARTINETTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VUILLERMET JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Dénomination
S.R. AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Motte-Servolex
Dénomination
IRIALP
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Tours-en-Savoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1977
Siret
31051840200014
Code APE
2822Z - Fabrication de matériel de levage et de manutention
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ATELIER DE MECANIQUE GENERALE. LOCATION NEGOCE DE MATERIELS LIES A LA MECANIQUE GENERALE.
Adresse
1526 RTE PORTE DE TARENTAISE
73790 , TOURS-EN-SAVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES MARTINETTES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
15335
Date d'ajout
01/08/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery, prononce en date du 01/08/2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J00347, date de cessation des paiements le 15/07/2024 désigne Administrateur SELARL Aj Meynet & Associes /Me D.E. Meynet 1 Place de la Libération 73000 Chambéry avec pour mission : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes, Mandataire judiciaire SELARL Mj Alpes / Me Caroline Jal 3 Avenue des Ducs de Savoie 73000 Chambéry, et ouvre une période d'observation expirant le 01/08/2025 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/07/1977
Description
Historique des observations depuis le 05/07/1977 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 324 le 01/07/1977 --- Publicité au Journal : LA VIE NOUVELLE --- Parution au Journal le 10/06/1977
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).