Entreprise : BENOIT QUILTON FRANCIS PARNAUDEAU XAVIER GUEDE ET JEAN BAPTISTE DUBOST ET NICOLAS SALVATI, NOTAIRES ... - SIREN 310 498 233
Identité
(Entreprise radiée le 29/09/2022)
Dénomination
BENOIT QUILTON FRANCIS PARNAUDEAU XAVIER GUEDE ET JEAN BAPTISTE DUBOST ET NICOLAS SALVATI, NOTAIRES ASSOCIES
SIREN (siège)
310 498 233
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1988
Date de fin de la personne morale
08/02/2026
Forme juridique
SCP de notaires
Capital social
233246.58 EUR
Adresse du siège
2 PL JEAN JAURES 62300 LENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUILTON BENOIT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Mont-Saint-Eloi
Nom, Prénom(s)
PARNAUDEAU FRANCIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
SALVATI NICOLAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Lens
Nom, Prénom(s)
GUEDE XAVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
ARRAS
Nom, Prénom(s)
DUBOST JEAN-BAPTISTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Cysoing
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/06/1976
Siret
31049823300025
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun par ses membres de la profession de notaire dans l'office de Lens place Jean Jaures
Adresse
2 PL 2 place Jean Jaurès
62300 , Lens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16169
Date d'ajout
29/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/05/2022
Description
Dissolution à compter du 03/05/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/05/2022, liquidateurs : DUBOST Jean-Baptiste, SALVATI Nicolas, QUILTON Benoit, PARNAUDEAU Francis, GUEDE Xavier, siège de la liquidation : 2 Place Jean Jaurès 62300 Lens, parution de la publicité légale : L'Abeille de la Ternoise paru le 12/05/2022
Numéro d'observation
11784
Date d'ajout
07/12/2016
Description
Augmentation de capital à compter du 23/11/2016 Ancien : 232636,78 EUR Nouveau : 233246,58 EUR
Numéro d'observation
10498
Date d'ajout
06/11/2015
Description
Réduction de capital à compter du 20/08/2015 Ancien : 298190,28 EUR Nouveau : 232636,78 EUR Changement de dénomination à compter du 20/08/2015 Ancienne : BENOIT QUILTON FRANCIS PARNAUDEAU XAVIER GUEDE JACQUES-YVES LOOTVOET ET JEAN BAPTISTE DUBOST, NOTAIRES ASSOCIES Nouvelle : BENOIT QUILTON FRANCIS PARNAUDEAU XAVIER GUEDE ET JEAN BAPTISTE DUBOST, NOTAIRES ASSOCIES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).