Entreprise : OSCARALET - SIREN 310 327 507
Identité
Dénomination
OSCARALET
SIREN (siège)
310 327 507
Date d'immatriculation au RNE
08/06/1977
Début d’activité
08/06/1977
Date de fin de la personne morale
07/06/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Etude, coordination, réalisation de travaux de bâtiments et travaux publics, voirie, assainissement, réseaux génie civil
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
4 RUE DE LA MAIRIE 91160 CHAMPLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVADOUX LUC , GEORGES , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Neuilly-Plaisance
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/1977
Siret
31032750700045
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude, coordination, réalisation de travaux de bâtiments et travaux publics, voirie, assainissement, réseaux génie civil
Adresse
4 RUE DE LA MAIRIE
91160 , CHAMPLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1991
Siret
31032750700037
Code APE
701F
Adresse
1 RUE DE GRIGNY
91700 , SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74614
Date d'ajout
30/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 30/11/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
68438
Date d'ajout
07/03/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry , prononce en date du 06/03/2017 la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, liquidateur désigné La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex .
Numéro d'observation
63271
Date d'ajout
23/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 23/06/2016 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 23/06/2016
Numéro d'observation
39185
Date d'ajout
14/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du 14/10/2013 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2013J00672 , date de cessation des paiements le 01/09/2013 , désigne liquidateur La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 16 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
14/06/2007
Description
Prorogation de la durée de la société jusqu'au : 07/06/2106 à compter du 08/06/2007
Numéro d'observation
2650
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
46572
Date d'ajout
08/06/1977
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).