Entreprise : ALPES-AMBULANCES-TAXIS-TRANSPORTS - SIREN 310 308 655
Identité
(Entreprise radiée le 04/07/2019)
Dénomination
ALPES-AMBULANCES-TAXIS-TRANSPORTS
Sigle
FERNAND DELAYE
SIREN (siège)
310 308 655
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1977
Date de fin de la personne morale
02/06/2076
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8075 EUR
Adresse du siège
16 RUE SAINT LAURENT 38160 SAINT-MARCELLIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAYE NICOLE
Nom d'usage
BONNET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Saint-Sauveur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/05/1977
Siret
31030865500037
Nom commercial
FERNAND DELAYE
Code APE
8690A - Ambulances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Taxi, ambulance, transport voyageurs, achat, location, vente de matériels para-médical et accessoires auto. Transports publics routiers de personnnes accesoires à l'activité princiaple et exercée au moyen d'un seul véhicule.
Adresse
16 RUE 16 Rue Saint-Laurent
38160 , Saint-Marcellin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1985
Siret
31030865500045
Code APE
8690A - Ambulances
Activité principale
Ambulances
Adresse
38590 , PLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/007418
Date d'ajout
28/05/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 06/03/2018 - Siège de la liquidation : Les Combeaux 38160 SAINT-SAUVEUR - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor de l'Isère du 30/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/013772
Date d'ajout
20/09/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 20/09/2016 prononçant le jugement d'adoption de plan de cession au profit de l'EURL FERLIN, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 408 990 653, ayant son siège social Quartier Champlong 26190 SAINT JEAN EN ROYANS, ou toute personne morale qu'elle se substituerait. CESSION ENTRAINANT LA MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE.
Numéro d'observation
F16/004987
Date d'ajout
23/03/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 20/10/2015.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/07/1999
Description
-DECLARATION MODIFICATIVE du 13 Juillet 1999 : Attribution de la branche de fonds de commerce d'achat, de location et de vente de matériel médical ainsi que tous produits d'hygiène et produits accessoires à la SARL ALPES MEDICO SERVICES (421 867 573 RCS GRENOBLE) Siège : 16 Rue Saint Laurent 38160 SAINT MARCELLIN à compter du 04.06.1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot le 18.05.1977 L'ESSOR DE L'ISERE DU 06.05.1977
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).