Entreprise : GEXPA - SIREN 309 824 779
Identité
Dénomination
GEXPA
SIREN (siège)
309 824 779
Date d'immatriculation au RNE
04/04/1977
Début d’activité
04/04/1977
Date de fin de la personne morale
03/04/2076
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'importation l'exportation de tous produits alimentaires et de tous produits manufactures ou non
Code APE
5224B - Manutention non portuaire
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
411 RUE DES CHANTIERS 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
EXCO SARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Fort-de-France
Dénomination
ADAM DEMOUCHY ET ASSOCIES ROUEN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mont-Saint-Aignan
Dénomination
SOCIETE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/04/1977
Siret
30982477900024
Code APE
5224B - Manutention non portuaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Importation exportation de tous produits alimentaires et de tous produits manufacturés ou non
Adresse
411 RUE DES CHANTIERS
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/003550
Date d'ajout
13/04/2021
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 02/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/003802
Date d'ajout
03/08/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2017 - Actes déposés le 03/08/2017 Les Affiches de Normandie du 19/07/2017
Numéro d'observation
F04/004820
Date d'ajout
24/11/2004
Description
Transformation de la société TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SA EN SAS DEPART DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MR JEAN HUYGHUES DESPOINTES DEVIENT PRESIDENT DEPART DES ADMINISTRATEURS : MR MARIE HUYGHUES DESPOINTES ET GROUPE BERNARD HAYOT REPRESENTE PAR MR STEPHANE HAYOT NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL : MR JACQUES BERIL ACTES DEPOSES LE 17/11/2004 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 25/08/2004 Date d'effet : 26/07/2004
Numéro d'observation
F98/004399
Date d'ajout
20/11/1998
Description
ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR : MR MICHEL BALLAND NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR : MR LIONEL DE LAVIGNE SAINTE SUZANNE A COMPTER DU 12/10/1998 - ACTES DEPOSES LE 18/11/1998 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 18/11/1998 -
Numéro d'observation
F85/003158
Date d'ajout
15/11/1985
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU HAVRE 51 RUE DE LA VALLEE AU HAVRE 411 RUE DES CHANTIERS - MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30.12.81 - DEPOT D'ACTES AU GREFFE LE 02.10.85 - LES AFFI- CHES DE NORMANDIE DU 09.10.85 - A COMPTER DU 13.05.85
Numéro d'observation
F84/000188
Date d'ajout
26/01/1984
Description
RECONSTITUTION DE L'ACTIF NET SOCIAL A UN MONTANT SUPERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - DEPOT D'ACTES AU GREFFE LE 26.01.84 - LES AFFICHES DE NORMADIE - A COMPTER DU 10.06.83
Numéro d'observation
F79/000787
Date d'ajout
02/04/1979
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DES TROIS QUARTS DU CAPITAL SO- CIAL - DEPOT DES ACTES AU GREFFE LE 23.03.79 - L'UNION SYNDICALE AGRICOLE DU 29.03.79 - A COMPTER DU 25.10.78
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).