Entreprise : INOXETRA - SIREN 309 745 719
Identité
Dénomination
INOXETRA
SIREN (siège)
309 745 719
Date d'immatriculation au RNE
12/04/1977
Date de fin de la personne morale
11/04/2076
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
39 BD D'ALSACE-LORRAINE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUVET JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Villemomble
Nom, Prénom(s)
CHOU PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Villejuif
Nom, Prénom(s)
CLEMENT DANIELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
GUERIN DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/11/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/04/1977
Siret
30974571900034
Code APE
5571
Origine du fonds
Création
Activité principale
Étude et réalisation de tous objets en acier inoxydable et toutes activités concernant la métallurgie du bâtiment.
Adresse
39 BD D'ALSACE-LORRAINE
94170 , LE PERREUX-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15342
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27068
Date d'ajout
19/05/1988
Description
Règlement judiciaire : jugement déclaratif du 29 avril 1981 prononce par le tribunal de commerce de Paris. Date de cessation des paiements le 14 avril 1981. Syndic, me Pavec.
Numéro d'observation
27092
Date d'ajout
19/05/1988
Description
Liquidation des biens. Jugement de conversion du 3 novembre 1987. Juge-commissaire, Mr Marat. Syndic, me Pavec.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).