Entreprise : PISCICULTURE DE MENAOUEN - SIREN 309 717 957
Identité
Dénomination
PISCICULTURE DE MENAOUEN
SIREN (siège)
309 717 957
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1977
Début d’activité
01/01/1977
Date de fin de la personne morale
02/02/2027
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation de tous élevages piscicoles
Code APE
0322Z - Aquaculture en eau douce
Qualité
Actif agricole
Capital social
91000 EUR
Adresse du siège
TRAON AR ROC'H 22310 PLESTIN-LES-GREVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORVAN PATRICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Plestin-les-Grèves
Dénomination
SARL FACE A LA MER
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Plestin-les-Grèves
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/01/1977
Siret
30971795700018
Code APE
0322Z - Aquaculture en eau douce
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de tous élevages piscicoles
Autres Activités
Aquaculture en eau douce
Adresse
LD MOULIN DE MENAOUEN
29800 , PLOUDIRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
30971795700059
Adresse
TRAON AR ROC'H
22310 , PLESTIN-LES-GREVES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
30971795700026
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
LE PENITY
22160 , DUAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
11/10/2010
Siret
30971795700042
Code APE
0322Z - Aquaculture en eau douce
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Pisciculture, aquaculture.
Adresse
LE LAUNAY
29450 , SIZUN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
11/10/2010
Siret
30971795700034
Code APE
0322Z - Aquaculture en eau douce
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Pisciculture, aquaculture.
Adresse
KERAMEN
29800 , PLOUDIRY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
740
Date d'ajout
16/03/2007
Description
- TRANSFORMATION DE LA SARL EN SCEA - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL: ANCIEN CAPITAL: 90 800 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 91 000 EUROS - MR MORVAN PATRICE , GERANT, EST NOMME GERANT ASSOCIE - NOMINATION DE LA SARL PISCICULTURE DU PENITY EN QUALITE D'ASSOCIEE PUBLICITE FAITE DANS LE PETIT BLEU DU 1ER MARS 2007 DEPOT AU GREFFE LE 16.03.2007 SOUS LE N° 07A/452 Date d'effet : 06/02/2007
Numéro d'observation
1535
Date d'ajout
17/07/2003
Description
A COMPTER DU 30.06.2003 : - TRANSFORMATION DE LA S.A.S. EN SARL, - DEPART DE : LA STE CIVILE CAMUS-GUILLOU EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE MR CAMUS JEAN PIERRE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT, - DESIGNATION DE MR MORVAN PATRICE, ANCIEN PRESIDENT, EN QUALITE DE GERANT PUBLICITE FAITE DANS LE PAYSAN BRETON DU 11.07.2003. MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : - ANCIENNE DATE : 31/12 - NOUVELLE DATE : 31/03 DEPOT AU GREFFE NUMERO A791/2003 DU 17.07.2003.
Numéro d'observation
3140
Date d'ajout
07/08/1991
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE ANONYME PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MR CORNEC MARCEL NOMINATION DE MME CORNEC NEE PERON DENISE, EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL MR OLLIVIER COCAIGN EST NOMME EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : SOCIETE CIVILE CAMUS-GUILLOU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR JEAN PIERRE CAMUS A COMPTER DU 03/06/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/11/1986
Description
CAPITAL DE 20.000 F PORTE A 200.000 F A COMPTER DU 10.10.86
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).