Entreprise : SERVINFOR - SIREN 309 384 295
Identité
(Entreprise radiée le 24/08/2023)
Dénomination
SERVINFOR
SIREN (siège)
309 384 295
Date d'immatriculation au RNE
02/04/2010
Date de fin de la personne morale
01/04/2027
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
172267.39 EUR
Adresse du siège
30 PL DE LA SEINE 94150 RUNGIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SILIC 168 -
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEMMI LENA
Nom d'usage
CONSTANTINI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Enghien-les-Bains
Nom, Prénom(s)
ATTIA BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AMAR CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
ALLANI FARID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
2070 GAMMARTH
Nom, Prénom(s)
CAMPS CHANTAL
Nom d'usage
ALLANI
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
GAMARTH
Nom, Prénom(s)
ALLANI CYRINE , VANESSA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/05/1979
Siret
30938429500023
Code APE
741G
Adresse
14 RUE LINCOLN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2006
Siret
30938429500106
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
43 AV MARCEAU
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/2008
Siret
30938429500114
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
57 BD DE MONTMORENCY
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/05/1993
Siret
30938429500080
Code APE
722Z
Adresse
38 RUE VAUTHIER
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/03/1977
Siret
30938429500122
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La société a pour objet, en France et en tous pays tous conseils de toute nature et plus particulièrement dans le domaine du traitement de l'information et des opérations de sécurité s'y rapportant, la gestion ainsi que les transactions et prestations de services directement ou indirectement liées à cet objet et à tous les objets similaires ou connexes et susceptibles d'en faciliter le développement et l'application.
Adresse
30 PL 38 Place de la Seine silic 168 -
94533 , Rungis CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SILIC 168 -
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/2002
Siret
30938429500098
Code APE
722C
Adresse
25 RUE DE LA GROSSE PIERRE
94150 , RUNGIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40961
Date d'ajout
24/08/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Créteil le 24/08/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62076
Date d'ajout
01/12/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
35359
Date d'ajout
02/04/2010
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/11/1993
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-10-1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).