Entreprise : ALIMENTS SIMBELIE - SIREN 309 383 693
Identité
(Entreprise radiée le 29/04/2021)
Dénomination
ALIMENTS SIMBELIE
SIREN (siège)
309 383 693
Date d'immatriculation au RNE
10/02/1977
Date de fin de la personne morale
09/02/2076
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
310720 EUR
Adresse du siège
LD MOULIN DU PEUCH 19500 LIGNEYRAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIMBELIE JEAN PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Ligneyrac
Nom, Prénom(s)
DUMAS JEAN , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Saint-Ybard
Nom, Prénom(s)
FERRIERE SERGE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Brive-la-Gaillarde
Nom, Prénom(s)
SIMBELIE AURELIEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Ligneyrac
Nom, Prénom(s)
DUMAS MAGALI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
JUILLET DE SAINT LAGER ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Saint-Herblain
Nom, Prénom(s)
LE BOUCHER D'HEROUVILLE TRISTAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Arradon
Nom, Prénom(s)
LE CORRE THOMAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Saint-Nolff
Nom, Prénom(s)
MAIRE MANUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Saint-Nolff
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1976
Siret
30938369300012
Nom commercial
ALIMENTS SIMBELIE-ETS SIMBELIE FRERES-JACQUES LASCAUX
Enseigne
ALIMENTS SIMBELIE-ETS SIMBELIE FRERES-JACQUES LASCAUX
Code APE
1091Z - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat vente en gros & détail d'aliments du bétail produits du sol farinés issues, engrais minoterie achat élevage revente en gros & détail de tous bestiaux animaux de boucherie & volailles soit sur pied soit abattus la fabrication et la commercialisation d'aliments pour Animauxde ferme et d'aliments médicamenteux pour animaux de ferme
Adresse
LD MOULIN DU PEUCH
19500 , Ligneyrac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/03/2007
Siret
30938369300020
Enseigne
ALIMENTS SIMBELIE -
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Stockage de céréales et de produits agricoles
Adresse
la Croix d'Hervy
87800 , LA ROCHE L'ABEILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CROIX D'HERVY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/02/2014
Siret
30938369300038
Enseigne
ALIMENTS SIMBELIE-
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Adresse
LES CROIX D HERVY
87800 , SAINT-PRIEST-LIGOURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
29/04/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par NUTRILIM (RCS 401 424 353 ) au 01-01-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3423
Date d'ajout
28/04/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à NUTRILIM, Brive : 401424353 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/04/2021.Du point de vue comptable fusion à compter du 01/07/2020
Numéro d'observation
15474
Date d'ajout
09/04/2014
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination JACQUES LASCAUX Forme juridique SARL Siège social LES CROIX D'HERVY 87800 ST PRIEST LIGOURE Rcs LIMOGES 349 552 265
Numéro d'observation
1374
Date d'ajout
18/03/2014
Description
Fusion - L236-1 à compter du 18/02/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SARL JACQUES LASCAUX, Société à responsabilité limitée (SARL), les Croix d'Hervy - Saint-Priest-Ligoure 87800 NEXON (RCS LIMOGES (8701) 349 552 265)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).