Entreprise : S A R I E L - SIREN 308 796 952
Identité
Dénomination
S A R I E L
SIREN (siège)
308 796 952
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1957
Début d’activité
01/10/1923
Date de fin de la personne morale
02/07/2112
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Exploitation soit directement soit par tous intermédiaires de tous établissement d'Enseignemet libre
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
238735.16 EUR
Adresse du siège
36 RUE MASSIOU 17000 LA ROCHELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PROUST GERARD
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Andilly
Dénomination
A.R.S.D.E.C (ASSOCIATION LOI 1901)
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Rochelle
Dénomination
RENAUDEAU RENOU ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Rochelle
Dénomination
AUDICO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LAGORD
Dénomination
AMICALE DES ANCIENS DE FENELON
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Dénomination
A.P.E.L ECOLE FENELON ET LA PROVIDENCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Rochelle
Dénomination
OGEC D'ENSEIGNEMENT DE LA ROCHELLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1923
Siret
30879695200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Exploitation soit directement soit par tous intermédiaires de tous établissement d'Enseignemet libre
Autres Activités
Exploitation soit directement soit par tous intermédiaires de tous établissement d'Enseignemet libre
Adresse
36 RUE MASSIOU
17000 , LA ROCHELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3094
Date d'ajout
24/04/2012
Description
Prorogation de durée de la personne morale de 99 ans à compter du 24/10/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
04/01/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/12/2009 : Partant : LASSEGUE Paul Dominique Raumond Marie-Joseph, Président directeur général et administrateur Nouveau : BERTHIER Jean-Marie Paul Julien André, Président du conseil d'administration et Directeur général
Numéro d'observation
4555
Date d'ajout
30/09/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/10/2007 : Nomination de MME ORE Christèle Marie Josèphe, en qualité de représentant de la A.P.E.L ECOLE FENELON ST EUSTELLE, Administrateur, en remplacement de MR BRISSONNEAU Dany
Numéro d'observation
781
Date d'ajout
20/02/2006
Description
Changement de commissaire aux comptes suppléant ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : HUGUES DE MENONVILLE NOUVEAU : CABINET AUDICO ANCIEN REPRESENTANT PERMANENT DE L'APEL : LAURE RAYMOND NOUVEAU REPRESENTANT : BRISSONNEAU DANY Date d'effet : 25/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).