Entreprise : SAS FRANC GUADET - SIREN 308 764 729
Identité
Dénomination
SAS FRANC GUADET
SIREN (siège)
308 764 729
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1982
Début d’activité
28/06/1982
Date de fin de la personne morale
13/12/2075
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
exploitation de propriétés viticoles
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
5738040 EUR
Adresse du siège
CHATEAU FRANC GRACE-DIEU 33330 SAINT-EMILION FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRUANT DANIEL , LOUIS
Qualité
Directeur général délégué
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Créon
Nom, Prénom(s)
ALFONSO AGNES
Nom d'usage
CHARIOL
Qualité
Directeur général délégué
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Sainte-Terre
Nom, Prénom(s)
BARIS SYLVIE
Nom d'usage
TRUANT
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Créon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/1982
Siret
30876472900031
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation de propriétés viticoles
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
CHATEAU FRANC GRACE-DIEU
33330 , SAINT-EMILION - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/11/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/1982
Siret
30876472900023
Code APE
011G
Adresse
CHATEAU CANON
33330 , SAINT-EMILION - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/03/2009
Description
Transformation de la SA DOMAINES DANIEL FOURNIER e n SAS FRANC GUADET à compter du 02.02.2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/12/1982
Description
Historique : DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE DU BORDEAUX LE 24.11.1976 JAL LES ECHOS JUDICIAIRES DU 12 DEC EMBRE 1976 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL AU TC DE LIBO URNE DEPOT AU GREFFE DE LIBOURNE LE 03.12.1982 JAL LE COURRIER FRANCAIS DU 07.08.1982 CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 15.3.2001 ANCIENNE DENOM INATION SEV FOURNIER SA
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).