Entreprise : TALENZ SOFIDEM LAVAL - SIREN 308 636 737
Identité
Dénomination
TALENZ SOFIDEM LAVAL
Sigle
SOFIDEM
SIREN (siège)
308 636 737
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1976
Début d’activité
01/12/1976
Date de fin de la personne morale
06/12/2075
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
LES MORANDIERES 53810 CHANGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BANSILLON CAMILLE , MARCELLE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Paris 20e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
LE SPEGAGNE FRANCOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
CHEMINEAU MARC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Laval
Dénomination
EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Dénomination
BAKER TILLY SOFIDEEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1976
Siret
30863673700071
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes
Adresse
LES MORANDIERES
53810 , CHANGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
15/04/2019
Siret
30863673700105
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes
Adresse
4 RUE HUBERTINE AUCLERT
14610 , EPRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/2019
Siret
30863673700097
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
18 RUE CLAUDE BLOCH
14000 , CAEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
30863673700063
Code APE
741C
Adresse
82 BD DENIS PAPIN
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
30863673700055
Code APE
741C
Adresse
3 BD GENERAL LECLERC
53100 , MAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/06/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1992
Siret
30863673700089
Code APE
741C
Adresse
181 RUE DU TERRAS
53100 , MAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3134
Date d'ajout
02/06/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/01/2020 : Partant : AUDIT LEGAL COMMISSARIAT - A.L.C. (SARL), Commissaire aux comptes suppléant Partant : Cabinet DUPORT (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BAKER TILLY SOFIDEEC (SAS), Commissaire aux comptes suppléant Journal:Agri 53 du 05.06.2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).