Entreprise : SOCIETE CIVILE DE L ABBAYE DE VAUCELLES - SIREN 308 622 083
Identité
(Entreprise radiée le 01/02/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE L ABBAYE DE VAUCELLES
SIREN (siège)
308 622 083
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2002
Date de fin de la personne morale
27/10/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
149 RUE DU ONZE NOVEMBRE 59500 DOUAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAGOUTTE ANTONY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
LAGOUTTE AUDE
Nom d'usage
BRISSOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Nom, Prénom(s)
LAGOUTTE EMILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1936
Commune de résidence
Les rues-des-vignes
Nom, Prénom(s)
LAGOUTTE ANNE
Nom d'usage
FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Les rues-des-vignes
Nom, Prénom(s)
LAGOUTTE ANNE , IRENE , PAULE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Les Rues-des-Vignes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30862208300019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ABBAYE DE VAUCELLES
59258 , LES RUES-DES-VIGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/11/1970
Siret
30862208300027
Code APE
702C
Adresse
130 BD DELEBECQUE
59500 , DOUAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/11/1970
Siret
30862208300043
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, échange, apport et administration de tous biens immobiliers apportés à la société.
Adresse
149 RUE 149 rue du 11 Novembre
59500 , Douai - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2006
Siret
30862208300035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
139 RUE DES BLANCS MOUCHONS
59500 , DOUAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
814
Date d'ajout
01/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
739
Date d'ajout
28/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/01/2021
Description
Dissolution à compter du 30/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2020, liquidateur : LAGOUTTE Anne, Irene, Paule, siège de la liquidation : 21 hameau de Vaucelles 59258 Les Rues-des-Vignes, parution de la publicité légale : La Gazette Nord Pas de Calais en date du 22/01/2021
Numéro d'observation
4062
Date d'ajout
02/09/2014
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 14/06/2014 : Ancienne adresse : 139 rue des Blancs Mouchons 59500 Douai Nouvelle adresse : 149 rue du 11 Novembre 59500 Douai Transfert du siège social à compter du 14/06/2014 : Ancienne adresse : 139 rue des Blancs Mouchons 59500 Douai Nouvelle adresse : 149 rue du 11 Novembre 59500 Douai Modification relative aux associés à compter du 14/06/2014 : Changement de qualité : LAGOUTTE Emile, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
598
Date d'ajout
06/03/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/12/2006 : Nouveau : FRANCOIS Anne, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : LAGOUTTE Antony, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : LAGOUTTE Aude, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Modifié : LAGOUTTE Emile, GÉRANT(E) (coordonnées personnelles) Transfert du siège social à compter du 15/12/2006 : Ancienne adresse : 130 BD. DELEBECQUE 59500 DOUAI Nouvelle adresse : 139 rue des Blancs Mouchons 59500 Douai Transfert de l'établissement principal à compter du 15/12/2006 : Ancienne adresse : 130 BD. DELEBECQUE 59500 DOUAI Nouvelle adresse : 139 rue des Blancs Mouchons 59500 Douai
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MENTION DU 01/01/2002 : CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N. 2001-474 DU 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).