Entreprise : SAGIE-IMPRESSIONS - SIREN 308 457 001
Identité
Dénomination
SAGIE-IMPRESSIONS
Sigle
SAGIE-IMPR
SIREN (siège)
308 457 001
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1990
Date de fin de la personne morale
16/04/2076
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
36 RUE ESTIENNE D ORVES 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROSSE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
UZAN ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
BLAS CATHERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEMOINE OLIVIER
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
MAZARS ET GUERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/03/1977
Siret
30845700100029
Code APE
222C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Imprimerie à façon articles de bureau
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Adresse
36 RUE 36 Rue D'ESTIENNE D'ORVES
93310 , Le Pré Saint-Gervais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48395
Date d'ajout
17/05/2013
Description
Pli Non Distribuable Sur constatation du greffier suite à un rappel de l'obligation de dépôts des documents comptables annuels
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
78775
Date d'ajout
05/03/2012
Description
Pli Non Distribuable suite à Relance de l'obligation de dépôt des documents comptables annuels.
Numéro d'observation
89115
Date d'ajout
06/08/2010
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du Greffier suite à rappel d'obligations légales
Numéro d'observation
5768
Date d'ajout
04/06/2002
Description
Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé en date du 09/04/2002 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général sous le numéro 2002j371 , date de cessation des paiements le 31/03/2002 , et a désigné juge commissaire M. jacques Baudu , administrateur Me francisque gay 3 ave de Madrid 92200 Neuilly sur seine avec pour mission de D assister le débiteur dans tous les actes de gestion et de disposition , représentant des créanciers Me Patrick Ouizille 51 ave du maréchal Joffre 92000 Nanterre durée de la période d observation : six mois Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
5774
Date d'ajout
04/06/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30/04/2002 , prononce la liquidation judiciaire sous le numéro 2002j371 , désigne liquidateur Me Patrick Ouizille 51 ave du maréchal Joffre 92000 Nanterre dit qu il n y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).