Entreprise : VERNIS SOUDEE - SIREN 308 197 045
Identité
(Entreprise radiée le 29/12/2020)
Dénomination
VERNIS SOUDEE
SIREN (siège)
308 197 045
Date d'immatriculation au RNE
08/11/1976
Date de fin de la personne morale
07/11/2036
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
AV DU DOCTEUR LOUIS F FICHEZ 91700 FLEURY-MEROGIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 445
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE BUYER-MIMEURE EDOUARD , JEAN , MARIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
L'Étrat
Nom, Prénom(s)
WAYSMANN GABY
Nom d'usage
BLUM
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
BLUM LAURENCE , ILANA
Nom d'usage
AZOUVI
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
WEISSMANN SOULAMITH
Nom d'usage
WAYSMAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1926
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
WAYSMAN GABY
Nom d'usage
BLUM
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
WAYSMAN SOULAMITH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1926
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
PINTO JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
GALLEGOS GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Meylan
Dénomination
CABINET EXCO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Meylan
Dénomination
SCP BERNARD PUGNIET ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2003
Siret
30819704500021
Code APE
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de recherche et du développement industriel et de bureaux
Adresse
ZA CHAMP 7 LAUX
38190 , LE CHAMP-PRES-FROGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/01/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1976
Siret
30819704500013
Code APE
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de peintures, vernis et couleurs, produits chimiques produits d'insonorisation, de revêtement et de protection
Adresse
AV Avenue DU DOCTEUR LOUIS
91700 , Fleury-Mérogis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FRANCOIS FICHEZ RN 445
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/024736
Date d'ajout
29/12/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 18/12/2020 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37398
Date d'ajout
21/12/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 18/12/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Souchon Alain-François . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/12/2020
Numéro d'observation
37398
Date d'ajout
21/12/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
59523
Date d'ajout
16/11/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Evry rendue le 16/11/2015 nommant Me Souchon Alain-François 1 Rue des Mazières 91000 Évry liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
2352
Date d'ajout
04/05/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 27/04/2009 modifiant le plan de cession homologué par jugement du Tribunal en date du 12/11/2007 Nom du juge commissaire M. Hamon Nom de l'administrateur Me Tulier rue René Cassin Immeuble le Mazière - 4ème étage 91000 EVRY
Numéro d'observation
F08/000930
Date d'ajout
28/01/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Evry en date du 07/01/2008 prononçant la conversion en liquidation judiciaire - Liquidateur-judiciaire : Me DU BUIT 05 BOULEVARD DE L EUROPE 91050 EVRY CEDEX - Date de cessation des paiements : 26/04/2007 Société dissoute de plein droit par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Numéro d'observation
101
Date d'ajout
08/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 07/01/2008 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2007J00242 désigne liquidateur Me Du Buit 5 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , juge commissaire M. Hamon , juge commissaire suppléant M. Peiger
Numéro d'observation
F07/014821
Date d'ajout
04/12/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Evry en date du 12/11/2007 prononçant le jugement d'adoption de plan de cession au profit des sociétés BOLLIG et KEMPER et CHEMISCHE WERKE KLUTHE
Numéro d'observation
20723
Date d'ajout
15/11/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 12/11/2007 arrête le plan de cession au profit de : des sociétés BOLLIG et KEMPER et CHEMISCHE WERKE KLUTHE
Numéro d'observation
F07/013436
Date d'ajout
31/10/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Evry en date du 22/10/2007 prolongeant la période d'observation jusqu'au 22/04/2008, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
20422
Date d'ajout
23/10/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 22/10/2007 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/10/2007
Numéro d'observation
F07/006283
Date d'ajout
30/05/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Evry en date du 30/04/2007 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me DU BUIT 05 BOULEVARD DE L EUROPE 91050 EVRY CEDEX , Administrateur judiciaire : Me TULIER 01 RUE DES MAZIERES, LE CLOS DE L AGORA 91000 EVRY mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de l'entreprise. Date de cessation des paiements : 26/04/2007
Numéro d'observation
18013
Date d'ajout
30/04/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry , prononce en date du 30/04/2007 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2007J00242 , date de cessation des paiements le 26/04/2007 désigne Juge Commissaire M. HAMON , Juge Commissaire suppléant M. PEIGER , Administrateur Me TULIER 1 Rue des Mazieres Le Clos de l'Agora 91000 EVRY avec pour mission : d'assister le debiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise. , Mandataire judiciaire Me DU BUIT 5 Boulevard DE L'EUROPE 91050 EVRY CEDEX , , et ouvre une période d'observation expirant le 31/10/2007 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 16 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
05/07/2001
Description
Prise en location gérance de branches activités "recherché, développement, fabrication et commercialisation" des produits de peinture liquide pour les secteurs de l'industrie générale, de l'automobile et des matériaux composites directement lies à l'automobile à l'exclusion de toutes autres activités et droit au bail de la société manufacture Blancomme Rcs Grenoble b 056 500 689 exploitée au lieu de l'établissement principal de vernis soudée - location gérance du 01 06 2001 au 30 11 2001 renouvelable par tacite reconduction journal : la semaine de l'ile de France du 6 juin 2001 à compter du 01 06 2001
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
05/07/2001
Description
Vente de branches activités "les peintures en poudre" (clientèle) et les peintures liquides pour mobiliers métalliques (clientèle et savoir faire) à la société manufacture Blancomme de couleurs vernis et produits chimiques Rcs Grenoble b 056 500 689 à l'exclusion du droit au bail à compter du 18 05 2001
Numéro d'observation
45193
Date d'ajout
08/11/1976
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).