Entreprise : GIE DAG - SIREN 307 627 059
Identité
(Entreprise radiée le 15/02/2021)
Dénomination
GIE DAG
Sigle
DAG
SIREN (siège)
307 627 059
Date d'immatriculation au RNE
07/05/1975
Date de fin de la personne morale
06/05/2027
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
10 PL ROBERT LEROY 59400 CAMBRAI FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 147
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARROUSEZ JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
CARVIN OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Marseille 11
Nom, Prénom(s)
HIVER CAROLE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Saint-Cyr-Sur-Mer
Nom, Prénom(s)
ROBERT BRUNO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Paris 14
Dénomination
SAPROC
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris 08
Dénomination
GERPRO
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris 08
Dénomination
CEGHO CENTRE DE GESTION DE L'HOTELLERIE
Qualité
Membre
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
AEQUITAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Madeleine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1975
Siret
30762705900040
Code APE
7830Z - Autre mise à disposition de ressources humaines
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité commerciale
Adresse
10 PL 10 place Robert Leroy
59400 , Cambrai - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 147
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/02/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
30762705900057
Code APE
7830Z - Autre mise à disposition de ressources humaines
Activité principale
Autre mise à disposition de ressources humaines
Adresse
15 RUE DE MARIGNAN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1235
Date d'ajout
15/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 06/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/11/2020
Description
Dissolution à compter du 06/01/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 06/01/2020, liquidateur : ROBERT Bruno, siège de la liquidation : 10 Place Robert Leroy 59400 Cambrai, parution de la publicité légale : GIE NON SOUMIS en date du 25/11/2020
Numéro d'observation
2065
Date d'ajout
16/04/2015
Description
Modification relative aux membres du GIE à compter du 01/01/2015 : Partant : GRENACHE (SCS), Membre Partant : PHITOLENE (SCS), Membre Partant : SOCIETE HOTELIERE DU ROY, Membre Partant : SEBACAM, Membre Modifié : AEQUITAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2015 : Modifié : AEQUITAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT (SARL), Commissaire aux comptes titulaire, demeurant 9 rue Delesalle - ZA du Pré Catelan 59110 La Madeleine
Numéro d'observation
3848
Date d'ajout
21/08/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/05/2012 :
Numéro d'observation
2451
Date d'ajout
25/06/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/04/2009 : Partant : GIE CEGHOPRO, Membre
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1984
Date d'ajout
15/11/2005
Description
REGULARISATION : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ET D' ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE "AEQUITAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT" EN REMPLACEMENT DE "AUDIT ET ASSISTANCE INTERNATIONALE A.LAGOUTTE" A/C DU 28.08.2002- LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE PHITOLENE ET GRENACHE MEMBRES DU GIE EST DESORMAIS A PARIS 15 RUE DE MARIGNAN A/C DU 30.04.2002 Date d'effet : 08/11/2005
Numéro d'observation
1090
Date d'ajout
22/06/2000
Description
RECTIFICATIF A LA FORMALITE 0-895 : NOMINATION DU GIE CEGHOPRO EN QUALITE DE MEMBRE A:C DU 01.01.2000 ET DEPART DU GIE SYGEP A:C DU 29.03.2000. Date d'effet : 01/06/2000
Numéro d'observation
895
Date d'ajout
18/05/2000
Description
REGULARISATION : NOMINATION DU GIE CEGHOPRO EN QUALITE DE MEMBRE EN REMPLACEMENT DU GIE SYGEP. Date d'effet : 29/03/2000
Numéro d'observation
1725
Date d'ajout
15/10/1999
Description
REGULARISATION : DEMISSION DE LA "SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE LONGCHAMP" ET DE LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS "PROCOMA", MEMBRES DU GIE, NOMINATION DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE "GERPRO" EN QUALITE DE MEMBRE DU GIE A/C DU 23.06.99 ; NOMINATION DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "PHITOLENE" ET DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "GRENACHE" EN QUALITE DE MEMBRES DU GIE Date d'effet : 30/06/1999
Numéro d'observation
1723
Date d'ajout
15/10/1999
Description
REGULARISATION : NOMINATION DE M. MESSEANT BERNARD EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE M. HEOIS MICHEL Date d'effet : 12/04/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 00.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 0.00 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).