Entreprise : STE GRAND PERRIN ET CIE SARL - SIREN 307 523 498
Identité
Dénomination
STE GRAND PERRIN ET CIE SARL
SIREN (siège)
307 523 498
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1962
Début d’activité
18/04/1962
Date de fin de la personne morale
26/06/2012
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Création, acquisition, propriété et exploitation de toutes cliniques et spécialement de celle-ci après apport de la société
Code APE
8121
Capital social
134252.7 EUR
Adresse du siège
23 BD ITAM 13150 TARASCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOUBRIER NEE PINTAT FRANCOISE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
TARASCON S/ RHONE
Nom, Prénom(s)
GERMAIN JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
GRANDPERRIN JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1925
Commune de résidence
TARASCON S/ RHONE
Nom, Prénom(s)
LE TRONG LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
TARASCON S/ RHONE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/1962
Siret
30752349800011
Code APE
8121
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Création, acquisition, propriété et exploitation de toutes cliniques et spécialement de celle-ci après apport de la société
Adresse
23 BD ITAM
13150 , TARASCON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villa Pons
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
762
Date d'ajout
20/12/1985
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1985, LE TC DE TARASCON A HOMOLOGUE LE CONCORDAT INTERVENU LE 5 JUILLET 1985 POUR ETRE EXECUTE SELON SA FORME ET TENEUR, ET A DESIGNE M. JEAN-LOUIS AUVERGNE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU CONCORDAT A COMPTER DU 20/12/85
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
413
Date d'ajout
17/10/1985
Description
VENTE DU FONDS DE COMMERCE A LA SARL GESTION DE CLINIQUES (RCS TARASCON B 326 900 859) A COMPTER DU 01/07/85
Numéro d'observation
163
Date d'ajout
29/09/1983
Description
FONDS DONNE EN LOCATION-GERANCE POUR UNE DUREE DE CINQ ANS A LA SOCIETE GESTION DE CLINIQUES (RCS TARASCON B 326 900 859) A COMPTER DU 01/05/83
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
06/07/1982
Description
SUIVANT JUGEMENT RENDU LE 2 JUILLET 1982, LE TC DE TARASCON A RE- PORTE ET FIXE AU 20 AOUT 1980 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 02/07/82
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
08/03/1982
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26 FEVRIER 1982, LE TRIBUNAL DE COM- MERCE DE A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, ET FIXE PROVISOIRE- MENT AU 26 FEVRIER 1982 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS - SYNDIC : Me AIMEE BURGER, 33 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13200 ARLES A COMPTER DU 26/02/82
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
06/10/1980
Description
DECISION DE NE PAS DISSOUDRE LA SOCIETE, NONOBSTANT LA PERTE DE PLUS DES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL - P.V. AGE DU 25 OCTOBRE 1979 A COMPTER DU 25/10/79
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 880 640.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 134 252.70 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).