Entreprise : ETUDES ET NEGOCE DE PRODUITS INDUSTRIELS - SIREN 307 221 580
Identité
(Entreprise radiée le 22/01/2020)
Dénomination
ETUDES ET NEGOCE DE PRODUITS INDUSTRIELS
Sigle
ENPI
SIREN (siège)
307 221 580
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1980
Date de fin de la personne morale
08/12/2075
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA JONCHERE 77150 LESIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 02
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RUEZ BRIGITTE , CHRISTIANE , MAURICETTE
Nom d'usage
ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Lieusaint
Nom, Prénom(s)
CHAPOUTIER GUY , REMY , CHARLES , JOSEPH
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Bailly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/1980
Siret
30722158000037
Enseigne
SIGLE: E.N.P.I.
Code APE
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition vente etude representation location de tous produits industriels de fonderie, de tout materiel et de produits de toute nature.
Adresse
RUE Chemin de la Jonchère Boite Postale 02
77150 , Lésigny - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 02
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1011
Date d'ajout
22/01/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16634
Date d'ajout
08/12/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/12/2019
Description
Dissolution à compter du 31/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2019, liquidateur : ANDRE né(e) RUEZ Brigitte Christiane Mauricette, siège de la liquidation : 78 Mail des Pépinières 77127 Lieusaint, parution de la publicité légale : L'Itinérant en date du 21/11/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/12/1980
Description
Historique des observations depuis le 09/12/1980 : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE PARIS LE 19/ 07/1976 PUBLIE DANS LA VIE JUDICIAIRE DU 18/07/76 PUBLICITE TRANSFERT DANS LE PAYS BRIARD - ANCIEN SIEGE: 236 AV.A.FRANCE, SAINT DENIS - RAISON SOCIA LE: ETUDES ET NEGOCE DE PRODUITS INDUSTRIELS -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).