Entreprise : COOPERATIVE DE CONSTRUCTION - SIREN 307 220 160
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/2021)
Dénomination
COOPERATIVE DE CONSTRUCTION
SIREN (siège)
307 220 160
Date d'immatriculation au RNE
14/04/1972
Date de fin de la personne morale
13/04/2002
Forme juridique
Société anonyme coopérative de construction à conseil d'administration
Capital social
1600.71 EUR
Adresse du siège
BD VICTOR HUGO 30100 ALES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEYIER YVES , NORBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
JOUVE JEAN , PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
ZELPHATI MAURICE , MIMOUN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1922
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
PISANESCHI ROBERT , ADOLPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
BEN KEMOUN NORBERT , ICHOVA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1925
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
OLLIVET BESSON PAUL , ALFRED
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1920
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
BOURDIN RAYMOND , RENE , FLOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
DELEUZE RENE , FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1937
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
OLLIER LOUIS , RENE , RAPHAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1940
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
SEGRERA EMILE , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
DEBISE JEAN , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1933
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
MELY RAYMOND , ALBERT , AUGUSTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
TEXIER JACQUES , MAURICE , SIMON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
LAURENT ALAIN , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Alès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/04/1972
Siret
30722016000013
Code APE
7903
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS AVEC LEURS DEPENDANCES ET ANNEXES A EDIFIER A ALES, QUARTIER DE LARNANC, ET DESTINES AUX MEMBRES DE LA COOPERATIVE
Adresse
BD MAS CEVENOLS ROUTE D UZES RUE DES MESANGES
30100 , Alès - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 600.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).