Entreprise : VERNIN VOYAGES - SIREN 307 146 811
Identité
Dénomination
VERNIN VOYAGES
SIREN (siège)
307 146 811
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1976
Début d’activité
01/07/1976
Date de fin de la personne morale
24/08/2075
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Agence de voyages.
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
24 B RUE DU GENERAL DE GAULLE 77000 MELUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERNIN FRANCK , BERNARD , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Le Mée-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
HUREL JACQUELINE , MARIE
Nom d'usage
VERNIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1934
Commune de résidence
Melun
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1976
Siret
30714681100012
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Agence de voyages.
Adresse
24 B RUE DU GENERAL DE GAULLE
77000 , MELUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/11/2019
Siret
30714681100038
Nom commercial
VERNIN VOYAGES
Enseigne
SELECTOUR
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
111 RUE DE CHARENTON
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2015
Siret
30714681100020
Nom commercial
VERNIN VOYAGES
Enseigne
SELECTOUR AFAT
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Agence de voyages.
Adresse
10 RUE ABEL
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B153615
Date d'ajout
11/12/2019
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 01-11-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/08/1976
Description
Historique des observations depuis le 25/08/1976 : PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S.& M.- FONDS ACQUIS PAR APPORT EVALUE A 40.000F DE MR HUREL ANDRE RC 59A552 RADIE LE 25.08.1976 - PUBLICITE APPORT: LE MONITEUR DE S&M.DU 20.07.1975 DECLARATIONS DE CREANCES AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN - MODIFICATION DU 14.12.1982: MISE EN HARMONIE DES STATUTS (AGE DU 27.04.1982)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).