Entreprise : MG GRESIVAUDAN - SIREN 307 033 621
Identité
Dénomination
MG GRESIVAUDAN
SIREN (siège)
307 033 621
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1976
Début d’activité
01/08/1976
Date de fin de la personne morale
08/08/2075
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exercice de la profession d'expert-Comptable.
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
4 ALL DE BETHLEEM 38610 GIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOVEL-CATIN JEAN-PHILIPPE , RAYMOND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Meylan
Dénomination
Groupe MG
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
La Ravoire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1976
Siret
30703362100094
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession d'expert-Comptable.
Adresse
4 ALL DE BETHLEEM
38610 , GIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/11/1989
Siret
30703362100102
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exercice de la profession de comptable agrée
Adresse
RUE DE CHAMPFEUILLET
38500 , VOIRON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC WORK CENTER BAT E 8 RTE DES
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/11/2018
Siret
30703362100110
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Expertise comptable
Adresse
1 AV CAMILLE ROCHER
38260 , LA COTE-SAINT-ANDRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1986
Siret
30703362100060
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
3 RUE DE LA CONDAMINE
38610 , GIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE MAYENCIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1987
Siret
30703362100078
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
67 AV JEAN JAURES
38500 , VOIRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1987
Siret
30703362100086
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
13 RUE FELIX CHAUTEMPS
73200 , ALBERTVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F13/014821
Date d'ajout
14/10/2013
Description
Transfert de l'établissement du 67 Avenue Jean Jaurès Le Square 38500 VOIRON au 8 Route des Bois Parc Work Center Bat E-ZAC de Champfeuillet Ouest 38500 VOIRON à compter du 01/09/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/012644
Date d'ajout
12/09/2012
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 3 Rue de la Condamine ZI DE MAYENCIN 38610 GIERES au 4 Allée de Bethléem 38610 GIERES à compter du 01/07/2012.
Numéro d'observation
F09/011215
Date d'ajout
25/08/2009
Description
Changement de dénomination sociale à compter du 26.06.2009 Ancienne dénomination : M.G. GRIVET
Numéro d'observation
F09/001823
Date d'ajout
12/02/2009
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ORGANISATION GESTION INFORMATIQUE SECRETARIAT 3 Rue de la Condamine 38610 GIERES, 330 526 898 RCS GTC Grenoble, société apporteuse avec date d'effet au 01/09/2008
Numéro d'observation
F07/012153
Date d'ajout
04/10/2007
Description
Changement de dénomination sociale à compter du 31.08.2007 : ancienne dénomination : CABINET JEAN-JACQUES GRIVET
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-MODIFICATION DU 12/04/1985 : Vente de la branche d'activité "Informatique" au profit de la SARL ORGANISATION GESTION INFORMATIQUE à compter du 01/02/1985.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot le 26/07/1976 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 24/07/1976
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).