Entreprise : GROUPEMENT DES PECHEURS REUNIS D'URT - SIREN 306 979 535
Identité
Dénomination
GROUPEMENT DES PECHEURS REUNIS D'URT
SIREN (siège)
306 979 535
Date d'immatriculation au RNE
04/08/1976
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
64240 URT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNACHOT ROBERT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
40 SAINT LAURENT DE GOSSE
Nom, Prénom(s)
HIRIGOYEN ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1934
Commune de résidence
40 SAINT LAURENT DE GOSSE
Nom, Prénom(s)
LAGARESTE NOEL , PHILIPPE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
40 SAINT LAURENT DE GOSSE
Nom, Prénom(s)
RACHOU GILBERT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1906
Commune de résidence
HASPARREN
Nom, Prénom(s)
SARRAUDE DANIEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1921
Commune de résidence
HASPARREN
Nom, Prénom(s)
SUSBIELLE EUGENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
HASPARREN
Nom, Prénom(s)
SUSBIELLE PIERRE , JOSEPH
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/12/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/08/1976
Siret
30697953500011
Code APE
0310
Origine du fonds
Création
Activité principale
SANS ACTIVITE COMMERCIALE (VOIR OBJET SOCIAL)
Adresse
64240 , URT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
URT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
105
Date d'ajout
08/01/1990
Description
PAR A.G.O. RN DATE DU 26.12.89. IL A ETE DECIDE DE PROCEDER A LA DISSOLUTION DU GOUPEMENT ET DE NOMMER MR SUSBIELLE EUGENE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR A COMPTER DU 26.12.89.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2429
Date d'ajout
22/06/1988
Description
SUIVANT A.G.E. DU 09.04.1988 : NOMINATION DE MR RACHOU GILBERT ET DE MR SARRAUDE DANIEL EN QUALITE DE NOUVEAUX MEMBRES DU G.I.E. ANCIENS MEMBRES : MR BELAUBE RENE - MR DASQUET ROBERT - MR DUHAU RAYMOND - MR VICTORIN MAURICE - MR BAGIEU RENE - MR SARRAUDE JEAN PIERRE - MR SUHAS ARNAUD - SUIVANT A.G.O. DU 12.04.1988 : NOMINATION DE MR LAGARESTE NOEL EN QUALITE DE NOUVEAU CONTROLEUR DE GESTION EN REMPLACEMENT DE MR BELAUBE RENE SUIVANT A.G.O. DU 16.04.1988 : NOMINATION DE MR SUSBIELLE EUGENE EN QUALITE DE NOUVEAU PREMIER ADMINISTRATEUR, EN REMPLACEMENT DE MR DASQUET ROBERT A COMPTER DU 16/04/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Régularisation du numéro SIREN erroné ancien : 306 978 535 nouveau : 306 979 535 modification du 16/09/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).