Entreprise : PYRENEES DISTRIBUTION - SIREN 306 917 840
Identité
Dénomination
PYRENEES DISTRIBUTION
SIREN (siège)
306 917 840
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1974
Date de fin de la personne morale
11/07/2044
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
686020.58 EUR
Adresse du siège
AV DES PYRENEES 32000 AUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTLAUR MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1927
Commune de résidence
Sète
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/07/1974
Siret
30691784000010
Code APE
702C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Exploitation de supermarchés, commerce appareils ménagers, télévision radio, magnétoscope, électrophone et assimilés, motoculture, jardinage quincaillerie et bricolage.
Adresse
AV route des Pyrénées
32000 , Auch - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5273
Date d'ajout
11/08/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Auch le 11/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3396
Date d'ajout
13/09/2018
Description
Par ordonnance en date du 17 octobre 2017 le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier a désigné Mr Jean Marc GIEULES en qualité de juge commissaire.
Numéro d'observation
803
Date d'ajout
21/02/2018
Description
--- Changement de liquidateur et d'adresse de liquidation dans le cadre de la dissolution de la société à compter du 12/12/2017 --- Liquidateur : MONTLAUR Michel en remplacement de MARQUETTE Olivier Le siège de la liquidation est fixé au 19 montée des Pierres Blanches - 34200 Sète Journal d'annonces légales : la Voix du Gers en date du 02/02/2018
Numéro d'observation
232
Date d'ajout
30/01/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/12/2007 : Partant : ACOU François, LIQUIDATEUR Changement de qualité : MARQUETTE Olivier, CO-LIQUIDATEUR devient LIQUIDATEUR Lieu ou la correspondance doit être adressée : 5, rue Frédéric Mistral - 13100 - AIX en PROVENCE -
Numéro d'observation
2645
Date d'ajout
05/09/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 16/07/2007 : NOUVEAU : ACOU François, LIQUIDATEUR NOUVEAU : MARQUETTE Olivier,CO-LIQUIDATEUR PARTANT : MONTLAUR Michel (co gérant) PARTANT : Mme RUISSEAU Colette épse MONTLAUR (co-gérant)
Numéro d'observation
1747
Date d'ajout
06/07/2004
Description
Mention d'office ORDONNANCE DE MR FROMONT PRESIDENT ET JUGE COMMISSAIRE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER EN DATE DU 28.09.1998 ATTENDU QUE MAITRE PERNAUD A SOLLICITE D'ETRE DECHARGE DE SES MISSIONS DE CO COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ET DE CO MANDATAIRE AD-HOC DE L'ARTICLE 90 DU DECRET DECHARGEONS MAITRE PHILIPPE PERNAUD DE SES MISSIONS DE CO-COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ET DE MANDATAIRE AD-HOC DE L'ARTICLE 90, QU'IL EXERCAIT AUX COTES DE MAITRE OLIVIER FABRE DISONS TOUTEFOIS QUE MAITRE PERNAUD ASSISTERA MAITRE FABRE JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE 1998 DANS LES OPERATIONS DE REPARTITION Date d'effet : 28/09/1998
Numéro d'observation
207
Date d'ajout
25/01/2000
Description
NOTIFICATION INTER GREFFE PAR JUGEMENT EN DATE DU 07.01.2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE MR CHRISTIAN MASCLAUD EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE Date d'effet : 07/01/2000
Numéro d'observation
2211
Date d'ajout
27/09/1996
Description
NOTIFICATION INTER-GREFFE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14.06.96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE ME PHILIPPE PERNAUD DOMICILIE A MONTPELLIER (34000) 27 RUE DE L'AIGUILLERIE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMENT DE LA SCP CHRISTINE PERNAUD-DAUVERCHAIN, PHILIPPE PERNAUD- ORLIAC, MANDATAIRE JUDICIAIRE A MONTPELLIER A COMPTER DU 14/06/96
Numéro d'observation
1770
Date d'ajout
18/07/1996
Description
MENTION D'OFFICE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14 JUIN 1996, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE ME PHILIPPE PERNAUD DOMICILIE 27 RUE DE L'AIGUILLERIE A MONTPELLIER (34) AUX FONCTIONS DE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN REMPLACEMENT DE LA SCP CHRISTINE PERNAUD-DAUVERCHAIN PHILIPPE PERNAUD-ORLIAC A COMPTER DU 14/06/96
Numéro d'observation
1117
Date d'ajout
10/05/1995
Description
NOTIFICATION INTER GREFFE : PAR JUGEMENT EN DATE DE 07.04.95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE ME OLIVIER FABRE ET LA SCP CH.PERNAUD - DAUVERCHAIN, PH. PERNAUD - ORLIAC EN QUALITE DE MANDATAIRES AD HOC DE PYRENEES DISTRIBUTION A COMPTER DU 07/04/95
Numéro d'observation
1368
Date d'ajout
25/06/1993
Description
MENTION D'OFFICE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30.09.89 A COMPTER DU 18/06/93
Numéro d'observation
2254
Date d'ajout
26/09/1991
Description
FIN DE LOCATION GERANCE A LA STE BRAPA PARTICIPATION MANAGEMENT & CIE ; VENTE A LA SNC FORUM DEVELOPPEMENT 7 AV. CHARLES DE GAULLE 91090 LISSES A COMPTER DU 26/07/91
Numéro d'observation
1782
Date d'ajout
17/07/1991
Description
FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A LA STE BRAPA PARTICIPATION MANAGEMENT ET CIE - PUBLICITE : LA DEPECHE DU MIDI DU 03.07.91 A COMPTER DU 25.03.91
Numéro d'observation
974
Date d'ajout
04/04/1991
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER EN DATE DU 23/03/91 ADMETTANT UN PLAN DE CESSION POUR LA SOCIETE ET DESIGNANT COMME COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU PLAN : - SCP PERNAUD 27 RUE DE L'AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER - ME OLIVIER FABRE 705 RUE SAINT HILAIRE 34000 MONTPELLIER DUREE DU PLAN : QUATRE ANS A COMPTER DU 23/03/91
Numéro d'observation
895
Date d'ajout
27/03/1991
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER PAR JUGEMENT DU 14/03/91 A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - REGIME GENERAL - DE LA SOCIETE ET A NOMME EN QUALITE DE : - JUGE COMMISSAIRE :MR FROMONT - REPRESENTANT DES CREANCIERS : SCP PERNAUD 27 RUE DE L'AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER - ADMINISTRATEUR : ME OLIVIER FABRE 705 RUE SAINT HILAIRE 34000 MONTPELLIER LEQUEL POUR LA PARTIE COMPTABLE SERA ASSISTE DE MR GUILLEMAIN PRONONCANT L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE LA DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION EST FIXEE A 6 MOIS A COMPTER DU 14/03/91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).