Entreprise : FLEUR DE CAMARGUE - SIREN 306 746 322
Identité
Dénomination
FLEUR DE CAMARGUE
SIREN (siège)
306 746 322
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1974
Début d’activité
11/12/1974
Date de fin de la personne morale
10/12/2054
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un terrain de camping, caravaning, centre de vacances, restauration, alimentation, loisirs et sports, toutes activites pouvant se rat tacher a l'objet social
Code APE
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Capital social
38200 EUR
Adresse du siège
RTE D AIGUES MORTES 30220 SAINT LAURENT D'AIGOUZE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANCIENNE ROUTE D'AIGUES MO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOUE REMY , JEAN-PIERRE , RENE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Mouans-Sartoux
Nom, Prénom(s)
HOUÉ PIERRE , JOEL , ROBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Mougins
Dénomination
FIDAUDIT FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nice
Dénomination
AACE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/12/1974
Siret
30674632200016
Code APE
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exploitation d'un terrain de camping, caravaning, centre de vacances, restauration, alimentation, loisirs et sports, toutes activites pouvant se rat tacher a l'objet social
Adresse
RTE D AIGUES MORTES
30220 , SAINT LAURENT D'AIGOUZE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANCIENNE ROUTE D'AIGUES MO
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F15/000505
Date d'ajout
13/01/2015
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 10.02.2014 HUBERT Jérôme nom d'usage : HUBERT Jérôme n'est plus directeur général HOUE Rémy Jean-Pierre René nom d'usage : HOUE Rémy devient directeur général
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/014082
Date d'ajout
08/11/2012
Description
A compter du 24.10.2012 : Modification de la date de clôture de l'exercice social.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).