Entreprise : CUMA DE CUNLHAT - SIREN 306 645 631
Identité
Dénomination
CUMA DE CUNLHAT
SIREN (siège)
306 645 631
Date d'immatriculation au RNE
10/05/2002
Début d’activité
24/01/1973
Date de fin de la personne morale
09/05/2032
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Fournir à ses associés et pour leur usage les services nécessaires a leurs exploitations(mises à disposition de matériels, machines, équipements...,D'immeubles,ateliers...,D'animaux,de personnel spécialisé et de tous moyens propres à assurer le développement des exploitations)
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
27414 EUR
Adresse du siège
VIALATTE 63590 CUNLHAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR HENRI COTTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRARD DIMITRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1990
Commune de résidence
Cunlhat
Nom, Prénom(s)
COTTE BRUNO
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Cunlhat
Nom, Prénom(s)
DARTAYRE MAXIME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1989
Commune de résidence
Saint-Dier-d'Auvergne
Nom, Prénom(s)
GRENOUILLET DENIS
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Ceilloux
Nom, Prénom(s)
GROISNE DAVID
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Tours-sur-Meymont
Nom, Prénom(s)
PIOTET JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Auzelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/01/1973
Siret
30664563100012
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fournir à ses associés et pour leur usage les services nécessaires a leurs exploitations(mises à disposition de matériels, machines, équipements...,D'immeubles,ateliers...,D'animaux,de personnel spécialisé et de tous moyens propres à assurer le développement des exploitations)
Adresse
VIALATTE
63590 , CUNLHAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR HENRI COTTE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
119
Date d'ajout
31/01/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 17/10/2006 : PARTANT : DAMON JEAN-CLAUDE, TRÉSORIER ADJOINT PARTANT : BASTIDE REGIS MARIE JACQUES, TRÉSORIER PARTANT : COTTE HENRI FRANCOIS, PRÉSIDENT NOUVEAU : COTTE LAURENT, PRÉSIDENT CHANGEMENT DE QUALITE : GRENOUILLET DENIS MICHEL MARTIAL, SECRÉTAIRE DEVIENT TRÉSORIER
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AU MAXIMUM : 100 000 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).