Entreprise : MONTLUCON VIANDES SAS - SIREN 306 289 984
Identité
Dénomination
MONTLUCON VIANDES SAS
SIREN (siège)
306 289 984
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1973
Début d’activité
20/08/1973
Date de fin de la personne morale
19/08/2072
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Commerce et élevage de tous animaux, leur abattage, leur vente, leur transformation en salaisons ou conserves et la vente de celles-ci.
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Capital social
223650 EUR
Adresse du siège
21 RUE BENOIST D'AZY 03100 MONTLUCON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAPORTE FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Montluçon
Nom, Prénom(s)
PERCHET CHRISTIAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Estivareilles
Dénomination
SARL SOGAREC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montluçon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/08/1973
Siret
30628998400032
Nom commercial
MONTLUCON VIANDES
Enseigne
MONTLUCON VIANDES
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce et élevage de tous animaux, leur abattage, leur vente, leur transformation en salaisons ou conserves et la vente de celles-ci.
Adresse
21 RUE BENOIST D'AZY
03100 , MONTLUCON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30628998400024
Code APE
151E
Adresse
RTE DE MONTILLY
03000 , NEUVY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
153
Date d'ajout
24/01/2018
Description
Changement de mandataire-liquidateur PAR ORDONNANCE EN DATE DU 19/01/2018, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON A DESIGNE A COMPTER DU 01.01.2018, EN REMPLACEMENT DE ME PASCAL RAYNAUD, LA SELARL MJ DE L'ALLIER REPRESENTEE PAR ME PASCAL RAYNAUD EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR Date d'effet : 19/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
297
Date d'ajout
26/02/2014
Description
ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du 19 février 2014 procédant à un changement d'administrateur la SELARL BAULAND GLADEL ET MARTINEZ est remplacée par la SELARL GREGORY WAUTOT représentée par Me Grégrory WAUTOT 9 Place de Jaude 63000 CLERMONT FERRAND
Numéro d'observation
88
Date d'ajout
21/01/2014
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 17/01/2014, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Juge-commissaire : M. Marc FERRANDON Juge-commissaire suppléant : M. Jean FURMANSKI A NOMME Me Pascal RAYNAUD 2, Rue de la Presle 03100 MONTLUCON COMME LIQUIDATEUR.
Numéro d'observation
1276
Date d'ajout
07/10/2013
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Par jugement du 04/10/2013 le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour 4 mois
Numéro d'observation
1043
Date d'ajout
05/08/2013
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 02/08/2013, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: M. Marc FERRANDON JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: M. Jean FURMANSKI MANDATAIRE JUDICIAIRE: Me Pascal RAYNAUD 2 rue de la Presle 03100 MONTLUCON Administrateur judiciaire : SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ représentée par Me WAUTOT 8, rue BEAUMARCHAIS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES 63038 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 AVEC MISSION D'ASSISTANCE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 31/03/2013
Numéro d'observation
1130
Date d'ajout
27/07/2009
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 20/11/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Modificative du 23 avril 1979 : À compter du 1er avril 1979 constatation définitive de l'apport fait à la société par la SARL montluçonnaise des viandes (RÉF. 68 B 17) de la branche d'activité de vente en gros et demi-gros d'un fonds de viandes et boeufs et ovins sis place du 11 novembre 03100 Montluçon. 25 juillet 1985 : Mise en harmonie des statuts de la société avec les dispositions de la loi du 30.12.1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).