Entreprise : SOLUTIONS ET REALISATIONS - SIREN 306 217 084
Identité
Dénomination
SOLUTIONS ET REALISATIONS
Sigle
SR
SIREN (siège)
306 217 084
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1975
Date de fin de la personne morale
13/05/2074
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
914694.1 EUR
Adresse du siège
44 RUE SADI CARNOT 77810 THOMERY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPREZ JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
02
Nom, Prénom(s)
PINGAT JEAN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
MANKA JACK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
MARNE
Nom, Prénom(s)
GUYOT ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
La Celle-Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL-CIQUARD JEAN CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Braye
Nom, Prénom(s)
MONCEAUX DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MAURER ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Sevran
Nom, Prénom(s)
ROUX GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NAUDY JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/04/1975
Siret
30621708400020
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDES ET REALISATIONS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS : INGENIERIE SOUS TOUTES SES FORMES ETUDES ET REALISATIONS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS : INGENIERIE SOUS TOUTES SES FORMES
Adresse
44 RUE 44 Rue SADI CARNOT
77810 , Thomery - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
13/07/2006
Description
: --- CHANGEMENT DE MANDATAIRE-LIQUIDATEUR PAR JUGEMENT EN DATE DU 25/07/2006 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTEREAU A NOMME LA SELARL ARCHIBALD REPRESENTEE PAR ME VIRGINIE LAURE 29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77130 MONTEREAU COMME LIQUIDATEUR JUDICIAIRE EN REMPLACEMENT DE ME JEAN PAUL DELESTRADE. A COMPTER DU 25/07/2006 - DATE D'EFFET : 25/07/2006
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 6 000 000.00 FRF nouveau montant : 914 694.10 EUR
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
31/01/2000
Description
: --- CHANGEMENT DE JUGE-COMMISSAIRE PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/01/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTEREAU A NOMME MONSIEUR JEAN GAILLARD EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR GUYOMARD A COMPTER DU 11/01/2000
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
12/01/1996
Description
: --- LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT EN DATE DU 09/01/96 LE TRIBUNAL A MIS FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION ET A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A NOMME MAITRE DELESTRADE 12 AV. DU GENERAL DE GAULLE A MONTEREAU COMME LIQUIDATEUR. A COMPTER DU 09/01/96
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
13/12/1995
Description
: --- DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 30.11.95 A COMPTER DU 30.11.95
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/12/1995
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Montereau du 12/12/1995 ouvrant une procédure de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 30/11/1995. Mandataire Judiciaire :Me DELESTRADE Jean-Paul 12 Ave du Général de Gaulle 77130 MONTEREAU FAULT YONNE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/08/1992
Description
: --- NOMINATION DE MR DUFRENNE BERNARD COMME MEMBRE DU DIRECTOIRE SUIVANT DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 24.07.92 A COMPTER DU 13/04/92
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/05/1975
Description
Historique des observations depuis le 14/05/1975 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 160 le 03/05/1975 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 12/04/1975
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).