Entreprise : SOC DISTR ENGRAIS REGION SUD E - SIREN 305 491 375
Identité
(Entreprise radiée le 27/09/2019)
Dénomination
SOC DISTR ENGRAIS REGION SUD E
Sigle
S.O.D.E.S.E.
SIREN (siège)
305 491 375
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1974
Date de fin de la personne morale
26/02/2073
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/1975
Forme juridique
Société anonyme d'intérêt collectif agricole à conseil d'administration (SICA)
Capital minimum
38112.25 EUR
Adresse du siège
PAIN PERDU 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOPPENOT ALBAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Amplepuis
Nom, Prénom(s)
BIROT BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1928
Commune de résidence
Saint-Maurice-l'Exil
Nom, Prénom(s)
NOVE JOSSERAND ND
Qualité
Autre
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
GUYOT ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1917
Commune de résidence
Vaugneray
Dénomination
COOPERATIVE AGRICOLE DU SUD EST
Qualité
Administrateur
Dénomination
SICA AGRI SUD EST
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AGRICOLES GARDINIER SIAG
Qualité
Administrateur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1974
Siret
30549137500013
Code APE
512A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes opérations ayant trait à l'approvisionnement et à la distribution de tous engrais et tous autres produits destinés à l'agriculture, pour son compte et celui des sociétaires, et usagers non sociétaires
Adresse
ZI PAIN PERDU
69220 , Belleville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/11/1979
Description
DM n°1082 du 28 Novembre 1979 - Modification Administrateurs et augmentation du capital DM n° 709 du 25 Juillet 1980 - Modification ADM à compter des 20 Février 1979 et 07 Mars 1980 DM n°1180 du 17 Décembre 1980 - Modification capital et ADM à compter du 17 Octobre 1980 DM n° 235 du 25 Février 1981 - Modification ADM à compter du 12 et 29 Décembre 1980 DM n° 948 du 24 Septembre 1982 - Modification Article 50 statuts à compter du 17 Juin 1982 DM n° 102 du 02 Février 1984 - Modification ADM à compter du 14 Octobre 1983 DM n°1185 du 24 Octobre 1984 - Directeur Général à compter du 06 Janvier 1984 DM n° 198 du 07 Février 1985 - Modification Capital à compter du 28 Décembre 1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).