Entreprise : CHATEAU DE NALYS - SIREN 305 461 550
Identité
Dénomination
CHATEAU DE NALYS
SIREN (siège)
305 461 550
Date d'immatriculation au RNE
12/08/2002
Début d’activité
28/01/1976
Date de fin de la personne morale
11/08/2075
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition et la gestion de propriétés viticoles d'appellation Châteauneuf-du-Pape contrôlée (Vaucluse) et toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à l'objet social pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
2683237.5 EUR
Adresse du siège
1711 RTE DE COURTHEZON 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIGAL PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Ampuis
Dénomination
FAMILLE GUIGAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Ampuis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/01/1976
Siret
30546155000017
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'acquisition et la gestion de propriétés viticoles d'appellation Châteauneuf-du-Pape contrôlée (Vaucluse) et toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à l'objet social pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
1711 RTE DE COURTHEZON
84230 , CHATEAUNEUF-DU-PAPE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3684
Date d'ajout
01/12/2003
Description
ANCIEN CAPITAL : 12 300 FRS ( 1875.12 EUROS) NOUVEAU : 2 781 096.93 EUROS JOURNAL : VAUCLUSE HEBDO DU 31 OCTOBRE 2003 " REGULARISATION EN 2003" Date d'effet : 09/09/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ANCIEN NOM : SCI LES TROIS DOMAINES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).