Entreprise : ETABLISSEMENTS MARGHERIO - SIREN 305 349 383
Identité
(Entreprise radiée le 21/10/2020)
Dénomination
ETABLISSEMENTS MARGHERIO
SIREN (siège)
305 349 383
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1977
Date de fin de la personne morale
22/01/2071
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
LE SOLAISE 73150 VAL D'ISERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARGHERIO FREDERIC , NICOLAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
GAVARD CATHERINE , LOUISE , JEANNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Val-d'Isère
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1960
Siret
30534938300011
Enseigne
MARGHERIO CHAUSSURES
Code APE
4772A - Commerce de détail de la chaussure
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détail de toutes chaussures, articles de peausserie et de sport.
Code APRM
9523ZZ - Réparation de chaussures et d'articles en cuir
Adresse
le Solaise
73150 , Val-d'Isère - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/1999
Siret
30534938300029
Code APE
524E
Adresse
LE PALAFOUR
73320 , TIGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14923
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 14/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/10/2020
Description
Dissolution à compter du 31/01/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/01/2020, liquidateur : MARGHERIO Frédéric Nicolas, siège de la liquidation : les Terrasses du Cap Brun 3076 Avenue de la Résistance 83000 Toulon, parution de la publicité légale : L'Essor Savoyard en date du 15/10/2020
Numéro d'observation
1480
Date d'ajout
29/01/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/05/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/02/1981
Description
Historique des observations depuis le 19/02/1981 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 64 le 09/02/1976 --- Publicité au Journal : LA SAVOIE --- Parution au Journal le 31/01/1976
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).