Entreprise : SOC ANTILLAISE DE TRANSPORTS AERIENS - SIREN 305 147 936
Identité
Dénomination
SOC ANTILLAISE DE TRANSPORTS AERIENS
Sigle
SATA
SIREN (siège)
305 147 936
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1975
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1219592.14 EUR
Adresse du siège
AEROPORT DU RAIZET 97139 LES ABYMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARIANNE GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1920
Commune de résidence
Lamentin
Nom, Prénom(s)
HOUSSEL ALAIN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1933
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FIORI PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Plessis Pate
Nom, Prénom(s)
WEINUM ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
SOUNY BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1931
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Nom, Prénom(s)
CAUVET LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1931
Commune de résidence
Basse-Terre
Nom, Prénom(s)
L'ETANG EUGENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1918
Commune de résidence
Petit-Bourg
Nom, Prénom(s)
BEAUVARLET GUY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
GAUDART DANIEL , LOUIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1930
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
GENIES GERMAIN , DANIEL , MARTIAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1925
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Nom, Prénom(s)
MATHURIN MATHIAS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Desirade
Dénomination
CABINET BEZ
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/11/1975
Siret
30514793600010
Code APE
621Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRANSPORTS AERIENS
Adresse
AEROPORT DU RAIZET - BLOC OUEST
97139 , Les Abymes Cedex - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/000593
Date d'ajout
15/01/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 14/01/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PAR JGT EN DATE DU 12.02.93 LE TMC DE PAP OUVRE LA PROCEDURE DE REDRES- SEMENT JUDICIAIRE DE LA STE, DESIGNE MR PIERRE RUILLIER JUGE-COMMISSAIRE MAITRE RAVISE-BES REPRESENTANT DES CREANCIERS, MAITRE DE SARCUS ADMINIS- TRATEUR MESSIEURS CHARLES PLAISIR MATHURIN JEAN-LOUIS ET MME ANNIE LOUIS MARIE EN QUALITE DE REPRESENTANTS DES SALARIES. PAR JUGEMENT EN DATE DU 03.12.93 LE TMC DE PAP PRONONCE LA LIQUIDATION DE LA STE MAINTIENT ME DE SARCUS ADMINISTRATEUR POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS A CPTER DE CE JOUR, MR RUILLER JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE,MR BERGEN JUGE SUPPLEANT, ME RAVISE BES REPRESENTANT DES CREANCIERS. PAR ORDONNANCE EN DATE DU 28.07.94 LE JUGE RUILLIER ORDONNE LA CESSION GLOBALE DE L'UNITE DE PRODUCTION AU PROFIT DE LA SA SNAG. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 8 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 219 592.14 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).