Entreprise : SOCIETE QUATRE PAR CINQ - SIREN 304 862 485
Identité
(Entreprise radiée le 25/07/2019)
Dénomination
SOCIETE QUATRE PAR CINQ
SIREN (siège)
304 862 485
Date d'immatriculation au RNE
23/09/2008
Date de fin de la personne morale
22/09/2074
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
105 RUE DES MOINES 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Chen ISADORA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Montreuil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30486248500014
Code APE
748B
Adresse
74 RUE DU FBG ST ANTOINE
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/12/1975
Siret
30486248500048
Code APE
7420Z - Activités photographiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Photographies industrielles, publicitaires, reportages, modes, tirages développements couleurs, tous travaux de laboratoires etc ; conseil en décoration et aménagement.
Adresse
105 RUE 105 rue des Moines
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1981
Siret
30486248500022
Code APE
7420Z - Activités photographiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités photographiques
Adresse
36 BD DE LA BASTILLE
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2008
Siret
30486248500030
Code APE
7420Z - Activités photographiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités photographiques
Adresse
33 AV FAIDHERBE
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B1977011
Date d'ajout
25/07/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-06-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Auvergnat de Paris DU : 18-07-2019, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B1977015
Date d'ajout
25/07/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-06-2019
Numéro d'observation
2016B197708
Date d'ajout
02/02/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 02-06-2017
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/09/2016
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).