Entreprise : FINANCIERE DE LA WICK - SIREN 304 575 350
Identité
Dénomination
FINANCIERE DE LA WICK
SIREN (siège)
304 575 350
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1975
Début d’activité
13/10/1975
Date de fin de la personne morale
12/10/2074
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Gestion de valeurs mobilières - Prestations administratives et techniques.
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Capital social
852000 EUR
Adresse du siège
LA WICK 67600 KINTZHEIM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENAUD ERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
DE TURCKHEIM GUILLAUME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
STRASBOURG
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Schiltigheim
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/10/1975
Siret
30457535000018
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion de valeurs mobilières - Prestations administratives et techniques.
Adresse
LA WICK
67600 , KINTZHEIM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
124
Date d'ajout
08/01/2016
Description
Fusion - L236-1 à compter du 28/09/2015 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : Société absorbante : FINANCIERE DE LA WICK, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance (SADIR), la Wick 67600 KINTZHEIM (RCS COLMAR TI (6851) 304 575 350) Société absorbée : SC LA WICK, Société civile (SC), "La Wick" 67600 KINTZHEIM (RCS COLMAR TI (6851) 304 263 577)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4964
Date d'ajout
04/12/2006
Description
Modification autre TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYME EN SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE PRESIDENT DU DIRECTOIRE : MR DE TURCKHEIM GILBERT (ANCIENNE QUALITE : PRESIDENT DU C.A. ET DIRECTEUR GENERAL) MEMBRE DU DIRECTOIRE : MME ELLEN MERZ PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : MME FRANCOISE RENAUD (ANCIENNE QUALITE : ADMINISTRATEUR) VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : MME MARIE JOSEE BRIFFOTEAUX (ANCIENNE QUALTIE : ADMINISTRATEUR) MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : * MR JACQUES RENAUD (ANCIENNE QUALTIE : DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADM.) * MR GUILLAUME DE TURCKHEIM Date d'effet : 02/10/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).