Entreprise : FIBA - FOURNITURES POUR INDUSTRIE, BATIMENT ET AGRICULTURE - SIREN 304 541 055
Identité
(Entreprise radiée le 10/03/2021)
Dénomination
FIBA - FOURNITURES POUR INDUSTRIE, BATIMENT ET AGRICULTURE
Sigle
FIBA
SIREN (siège)
304 541 055
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1975
Date de fin de la personne morale
29/10/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
26 RUE DE LA COMMANDERIE 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES PALTRATS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENDES CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Saint-Cirgues-Sur-Couze
Nom, Prénom(s)
DURAND CORINNE
Nom d'usage
BESSON
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
CABINET CHARLES GRANDA ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Enval
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30454105500014
Enseigne
FIBA
Code APE
515H
Adresse
16 RUE PAUL BERT
03500 , SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/11/1975
Siret
30454105500063
Nom commercial
FIBA
Code APE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de quincaillerie, de fermetures et d'automatismes, de fers et de métaux non ferreux, machines agricole, machines-outiles et outillage, les commerce des appareils sanitaires, articles ménagers et du matériel électrique, le négoce de tous combustibles solides, liquides ou gazeux, des huiles, graisses, articles de droguerie et de l'air liquide, des produits de finition bois et métal, le service après vente, la réparation et l'entretien de machines, d'appareils et de matériels divers, la location de machines, de matériels et d'appareils divers, à destination des particuliers et des pro fessionnels
Adresse
26 RUE 26 rue de la Commanderie (angle rue de
03500 , Saint-Pourçain-sur-Sioule - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI des Paltrats
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1976
Siret
30454105500022
Code APE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Quincaillerie et droguerie
Adresse
2 AV SAINT JAMES
03800 , GANNAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/01/1981
Siret
30454105500048
Enseigne
DOMPRO
Code APE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Adresse
RUE DE L INDUSTRIE
03500 , SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1989
Siret
30454105500055
Code APE
515H
Adresse
3 RUE JACQUES DE PAROY
03500 , SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1608
Date d'ajout
10/03/2021
Description
Radiation d’office suite à clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset en date du 09/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1047
Date d'ajout
15/02/2018
Description
Par ordonnance en date du 02/02/2018, le président du tribunal de commerce de Cusset a désigné la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître RAYNAUD Pascal - 2, rue de la Presle - 03100 Montluçon en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Maitre RAYNAUD Pascal à compter du 01/01/2018
Numéro d'observation
3420
Date d'ajout
18/10/2017
Description
Résolution du plan et liquidation judiciaire prononcées par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset en date du 17/10/2017 avec poursuite d'activité jusqu'au 17/01/2018 pour les besoins de la procédure uniquement Liquidateur Judiciaire : Maître RAYNAUD Pascal - 2, rue de la Presle - 03105 MONTLUCON CEDEX
Numéro d'observation
2390
Date d'ajout
03/07/2017
Description
Par ordonnance en date du 27/06/2017, le Président du Tribunal de Commerce de Cusset a désigné la SELARL AJ UP, représentée par Me WAUTOT Grégory - 9, place de Jaude - 63000 Clermont-Ferrand en qualité de commissaire à l'exécution du plan en remplacement de la SELARL GREGORY WAUTOT, représentée par Me WAUTOT Grégory à compter du 01/04/2017
Numéro d'observation
3151
Date d'ajout
24/09/2015
Description
CLOTURE DE LA PROCEDURE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET EN DATE DU 22/09/2015 EN APPLICATION DES ARTICLES R.626-42 ET R.631-43 DU CODE DE COMMERCE
Numéro d'observation
640
Date d'ajout
20/02/2014
Description
ADOPTION D'UN PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AVEC APUREMENT DU PASSIF PRONONCEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET EN DATE DU 18/02/2014 COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : SELARL GREGORY WAUTOT, représentée par Me WAUTOT Grégory - 9, place de Jaude - 63000 CLERMONT FERRAND
Numéro d'observation
401
Date d'ajout
03/02/2014
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 28/01/2014, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET A DESIGNE LA SELARL GREGORY WAUTOT, représentée par Me WAUTOT Grégory - 9, place de Jaude - 63000 CLERMONT FERRAND EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE EN REMPLACEMENT DE LA SELARL BAULAND, GLADEL & MARTINEZ, représentée par Me WAUTOT Grégory
Numéro d'observation
269
Date d'ajout
23/01/2014
Description
EN DATE DU 21/01/2014, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 22/07/2014
Numéro d'observation
2272
Date d'ajout
25/07/2013
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE PRONONCE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET EN DATE DU 23/07/2013 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 28/02/2013 MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître RAYNAUD Pascal - 2, rue de la Presle - 03105 MONTLUCON CEDEX ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ, REPRESENTEE PAR ME WAUTOT GREGORY - 8 RUE BEAUMARCHAIS - 63000 CLERMONT FERRAND AVEC MISSION D'ASSISTER LA SOCIETE POUR TOUS LES ACTES RELATIFS A LA GESTION FIXE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 21/01/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
18 DECEMBRE 1985 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS A COMPTER DU 28/06/85 3 OCTOBRE 1989 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS A COMPTER DU 26/06/89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).