Entreprise : GIE ROGER SALENGRO - SIREN 304 220 486
Identité
Dénomination
GIE ROGER SALENGRO
SIREN (siège)
304 220 486
Date d'immatriculation au RNE
26/08/1985
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
AV ROGER SALENGRO 13130 BERRE L'ETANG FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGOGNE ROBERT
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
CABANTOUS MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
CAZAUBON JACQUES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
BANET DANIEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
GRATIAN ROBERT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
ESCARRAT MARYSE
Nom d'usage
REYNAUD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
JOUVE JEAN , PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
CONRY MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
GOUIRAN JEAN-LUC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Marignane
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1985
Siret
30422048600019
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter les activités professionnelles des associés sans pouvoir lui même exercer leur profession.
Adresse
AV avenue Roger Salengro
13130 , Berre-l'Etang - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2869
Date d'ajout
10/06/2010
Description
Par jugement en date du 07/06/2010, le Tribunal de Grande Instance a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire simplifiée du GIE ROGER SALENGRO
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1491
Date d'ajout
16/03/2009
Description
En date du 09/03/2009, le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre le GIE ROGER SALENGRO et a désigné en qualité de : Juge Commissaire : Marie Emmanuelle CABAUSSEL Juge Commissaire suppléant : Paulette Le CLANCHE Liquidateur : Me Vincent de CARRIERE demeurant 3 Boulevard Aristide Briand - CS 10730 , 13617 Aix en Provence cedex 01 et a fixé au 09/03/2009 la date de cessation des paiements
Numéro d'observation
1120
Date d'ajout
19/03/1991
Description
Ancien administrateur membre : Grand jean-louis nouveau administrateur membre : Conry Michel nouveau contrôleur de gestion : Bourgogne robert nouveau contrôleur des comptes : Banet Daniel à compter du 02/10/90
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).