Entreprise : SECOP - SIREN 303 888 994
Identité
Dénomination
SECOP
Sigle
SECOP
SIREN (siège)
303 888 994
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1980
Début d’activité
01/10/1980
Date de fin de la personne morale
16/12/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de production à conseil d'administration (SCOP)
Activités principales de l’objet social
Génie climatique, sanitaire, électricité
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Capital minimum
20000 EUR
Adresse du siège
10 BD DES RAVALIERES 72560 CHANGE FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALCAN FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Cerans Foulletourte
Nom, Prénom(s)
CHAILLEUX ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE
Nom, Prénom(s)
DEMET CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Yvré-l'Évêque
Nom, Prénom(s)
FARGEAU LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
La Flèche
Nom, Prénom(s)
FOUQUERAY SEBASTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Marigné-Laillé
Nom, Prénom(s)
GERAUD GEOFFREY , ALEXANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1992
Commune de résidence
Yvré-l'Évêque
Nom, Prénom(s)
PATRU DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Cerans Foulletourte
Nom, Prénom(s)
SCHMITT EMMANUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Change
Dénomination
EOLIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Les Sorinières
Dénomination
SOCIETE SOCOMEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CAEN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1980
Siret
30388899400066
Enseigne
SOCIETE POUR L'ECONOMIE DES OPERATIONS
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Génie climatique, sanitaire, électricité,
Adresse
10 BD DES RAVALIERES
72560 , CHANGE - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/05/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1980
Siret
30388899400058
Code APE
453E
Adresse
RUE ALBERT EINSTEIN
72650 , LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE NORD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4824
Date d'ajout
09/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes : Partant : BOISEAUBERT Claude, Administrateur à compter du 15/11/2012 Nouveau : PATRU Daniel, Administrateur à compter du 08/06/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décret n°2001-474 du 30 mai 2001. Ancien montant : 343 200.00 FRF. Nouveau montant : 52 320.50 EUR.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).