Entreprise : ENTREPRISE MENEGOL - SIREN 303 875 769
Identité
(Entreprise radiée le 29/05/2017)
Dénomination
ENTREPRISE MENEGOL
SIREN (siège)
303 875 769
Date d'immatriculation au RNE
13/08/1974
Date de fin de la personne morale
12/08/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
86 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENEGOL OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
De Beaurepaire DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT ET COMPTABILITE (A et C)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/08/1974
Siret
30387576900018
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
LE COMMERCE DE PEINTURE DECORATION RAVALEMENT VITRERIE REVETEMENT DE MUR ET DE SOL
Adresse
86 RUE 86 rue Lecourbe
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
30387576900026
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Activité principale
Travaux de peinture et vitrerie
Adresse
19 RTE DE VAUGIRARD
92190 , MEUDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1974B0528845
Date d'ajout
06/11/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 06/11/2018 A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE APRES EXECUTION TOTALE DU PLAN DE CONTINUATION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1974B0528841
Date d'ajout
29/05/2017
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
22/12/2016
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 26-09-2016
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
22/12/2016
Description
Actionnaire unique : HOM (Holding Olivier Ménégol) SARL 507 827 053 RCS Paris
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
08/12/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 08/12/2016 modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
07/06/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 07/06/2012, arrêtant le plan de redressement, désigne Monsieur MENEGOL Olivier, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 7 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Me ABITBOL 41 rue du Four 75006 Paris met fin à la mission de SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Me ABITBOL, 41 rue du Four 75006 Paris, Administrateur , maintient ,SELARL Actis Mandataires judiciaires pris en la personne de Maître Stéphane-Alexis Martin, 12 rue Pernelle 75004 Paris, Mandataire judiciaire, sous le numéro P201102024
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
23/03/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 22/03/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 28/03/2012, soit jusqu'au 28/05/2012
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
25/11/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 22/11/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 28/11/2011, soit jusqu'au 28/03/2012
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
28/07/2011
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/07/2011 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201102024 date de cessation des paiements le 08/07/2011, et a désigné juge commissaire : Monsieur AGNIEL, administrateur : SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Me ABITBOL 41 rue du Four 75006 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Actis Mandataires judiciaires pris en la personne de Maître Stéphane-Alexis Martin 12 rue Pernelle 75004 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/11/2011, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).