Entreprise : LA CONTINENTALE TEXTILE - SIREN 303 699 334
Identité
Dénomination
LA CONTINENTALE TEXTILE
SIREN (siège)
303 699 334
Date d'immatriculation au RNE
11/07/1961
Date de fin de la personne morale
10/07/2021
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
AV DU PRESIDENT RENE COTY 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HELIOT FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Troyes
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination
FIDULOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/1961
Siret
30369933400015
Code APE
511G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication, achat, vente, représentation, importation, exportation, commerce en général de tous appareils et machines relevant de l'indus- trié textile et de la bonneterie, ainsi que la fabrication, l'achat et la vente de tous appareils, machines et produits.
Adresse
AV avenue Rêne Coty
10600 , La Chapelle-Saint-Luc - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5415
Date d'ajout
15/11/2017
Description
Radiation du RCS le 15/11/2017 avec effet au 14/11/2017 Par jugement en date du 14/11/2017, le Tribunal de Commerce de Troyes a prononcé la CLOTURE POUR INSUFFISANCE DE L'ACTIF (L. 622-30) de MAURICE HELIOT SA (procédure ouverte le 12/10/1992).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1970
Date d'ajout
04/04/2008
Description
Par jugement en date du 11 Mars 2008 , le Tribunal de Commerce de Troyes a désigné Mr Graffard (Philippe) en qualité de juge commissaire, en remplacement de Mr Sorriaux (Pierre).
Numéro d'observation
456
Date d'ajout
24/01/2008
Description
Par jugement en date du 11.09.07, le Tribunal de Commerce de Troyes a désigné Mr SORRIAUX (Pierre), en qualité de juge commissaire, en remplacement de Mr Naudin (Jean-Paul).
Numéro d'observation
202
Date d'ajout
11/01/2002
Description
Par jugement en date du 10 décembre 2001, le tribunal de commerce de Troyes a nommé en qualité de nouveau juge-commissaire, M. Naudin Date d'effet : 10/12/2001
Numéro d'observation
4276
Date d'ajout
18/10/2000
Description
Par jugement en date du 09 octobre 2000, le tribunal de commerce de Troyes a nommé en qualité de nouveau juge-commissaire Mr Dorival à compter du 09 octobre 2000 Date d'effet : 09/10/2000
Numéro d'observation
997
Date d'ajout
03/03/2000
Description
Par jugement en date du 07 février 2000, le tribunal de commerce de Troyes a nommé en qualité de nouveau juge-commissaire, Mr Bonnet à compter du 07 février 2000
Numéro d'observation
583
Date d'ajout
05/02/1998
Description
Par jugement en date du 12 janvier 1998, la Scp Crozat Barault Maigrot a été nomme dans la procédure, Me Crozat conduira ladite mission au sein de la société et en son nom à compter du 12 janvier 1998
Numéro d'observation
3665
Date d'ajout
29/09/1997
Description
Par jugement en date du 15 septembre 1997, le tribunal de commerce de Troyes a nommé en qualité de nouveau juge-commissaire, Mr Jaillant à compter du 15 septembre 1997
Numéro d'observation
1656
Date d'ajout
04/04/1995
Description
Par jugement en date du 03 avril 1995, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire. Liquidateur : Me Crozat autorisation de poursuivre son activité jusqu'au 30 avril 1995 pour terminer les commandes en cours maintient pendant cette période Me Contant, administrateur judiciaire à compter du 03 avril 1995
Numéro d'observation
5019
Date d'ajout
27/12/1994
Description
Par jugement en date du 20 décembre 1994, le tribunal de commerce de Troyes à prolonge la période d'observation jusqu'au 03 avril 1995 à compter du 20 décembre 1994
Numéro d'observation
4062
Date d'ajout
20/10/1994
Description
Par jugement en date du 11 octobre 1994, le tribunal de commerce de Troyes à prolonge la période d'observation jusqu'au 26 décembre 1994 à compter du 11 octobre 1994
Numéro d'observation
3943
Date d'ajout
12/10/1994
Description
Par jugement en date du 10 octobre 1994, le tribunal de commerce de Troyes à prolonge la période d'observation jusqu'au 13 octobre 1994 à compter du 10 octobre 1994
Numéro d'observation
1488
Date d'ajout
14/04/1994
Description
Par jugement en date du 11 avril 1994, le tribunal de commerce de Troyes à prolonge la période d'observation jusqu'au 10 octobre 1994 à compter du 11 avril 1994
Numéro d'observation
220
Date d'ajout
14/01/1994
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 09 décembre 1993
Numéro d'observation
3783
Date d'ajout
18/10/1993
Description
Par jugement en date du 11 octobre 1993, le tribunal de commerce de Troyes à prolonge la période d'observation jusqu'au 11 avril 1994 à compter du 11 octobre 1993
Numéro d'observation
274
Date d'ajout
20/01/1993
Description
Par jugement en date du 04 janvier 1993, le tribunal de commerce de Troyes a nommé Me Crozat en remplacement de Me de Ravel d'Esclapon à compter du 4 janvier 1993
Numéro d'observation
4306
Date d'ajout
25/11/1992
Description
Par jugement en date du 23 novembre 1992 le tribunal de commerce de Troyes à prolonge la période d'observation jusqu'au 5 avril 1993 et ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure de redressement judiciaire de la sa Heliot avec communauté des actifs et Passi en raison de leurs liens et dépendance économique financières à compter du 23/11/92
Numéro d'observation
4015
Date d'ajout
02/11/1992
Description
Par jugement en date du 26 octobre 1992 le tribunal de commerce de Troyes prononcé l'ouverture d'un procédure de Redressemnent judiciaire sur dépôt de bilan date de cessation des paiements : Mr Jaugley administrateur : Me contant représentant des créanciers : Me de Ravel d'Escaplon à compter du 26/10/92
Numéro d'observation
3229
Date d'ajout
25/08/1992
Description
Continuation de la société malgré la perte de la moitie du capital à compter du 28/07/92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).