Entreprise : ENTREPRISE COMMENGES - SIREN 303 449 029
Identité
(Entreprise radiée le 25/04/2017)
Dénomination
ENTREPRISE COMMENGES
SIREN (siège)
303 449 029
Date d'immatriculation au RNE
04/06/1975
Date de fin de la personne morale
03/06/2025
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
RTE DE ST GIRONS 31260 SALIES-DU-SALAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMMENGES MAURICE , JULIEN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1931
Commune de résidence
Touille
Nom, Prénom(s)
COMELLAS CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
VAYSSIE MICHELLE
Nom d'usage
COMMENGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
Touille
Nom, Prénom(s)
BENSOUSSAN PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1975
Siret
30344902900022
Code APE
452B
Origine du fonds
Achat
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET GENIE CIVIL,TRAVAUX EN SITE FLUVIAL, STRUCTURES ET CHARPENTES BA ET BP,CONSTRUCTION ET GENIE CIVIL INDUSTRIEL PREFABRICATION LOURDE,REALISATION CLEFS EN MAIN
Adresse
RTE
31260 , Salies-du-Salat - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/012365
Date d'ajout
25/04/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Albi en date du 18/04/2017 prononçant la clôture du plan par cession
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Saint Gaudens a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Numéro d'observation
F96/000255
Date d'ajout
31/01/1996
Description
Mention d'office JUGEMENT DU 16.01.96 DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI, DESIGNANT M.DE LARTIGUE MICHEL EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, EN REMPLACEMENT DE M.PUECH JEAN LOUIS, DANS LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Numéro d'observation
F94/001164
Date d'ajout
15/09/1994
Description
VENTE DU FONDS A LA STE COMMENGES SA, SIEGE SOCIAL: 31260 SALIES DU SALAT A COMPTER DU 18.07.94 (ACTE SSP DU 25.08.94)
Numéro d'observation
F94/000944
Date d'ajout
19/07/1994
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 28.06.94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI A ARRETE LE PLAN DE CESSION ET A NOMME ME REY,17,RUE DES CORDELIERS 81000 ALBI,EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
F94/000006
Date d'ajout
05/01/1994
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 04.01.94, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81000) A OUVERT UNE PROCEDURE DU REGIME GENERAL DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA STE COMMENGES, SUS-DENOMMEE, A FIXE PROVISOIREMENT AU 30.11.93, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, A DESIGNE M.PUECH JEAN LOUIS, MEMBRE DU T.C. D'ALBI, EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, ME AUDOUARD MARIE MADELEINE, 34, AV.FOCH 31800 ST GAUDENS, EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET ME REY, 17, RUE DES CORDELIERS 81000 ALBI, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR AVEC LA MISSION DE SURVEILLER ET D'ASSISTER LE DIRIGEANT DE LA SOCIETE DEBITRICE DANS TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION ET A FIXE A SIX MOIS LA DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION.
Numéro d'observation
F93/001558
Date d'ajout
30/11/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements LE 30.11.93.
Numéro d'observation
F91/000235
Date d'ajout
19/02/1991
Description
EXTENSION DE L'ACTIVITE A:TRAVAUX EN SITE FLUVIAL,STRUCTURES ET CHARPENTES BA ET BP,CONSTRUCTION ET GENIE CIVIL INDUSTRIEL,PREFA- BRICATION LOURDE,REALISATION CLEFS EN MAIN,PAR SUITE DE L'EXTEN- SION DE L'OBJET SOCIAL,SUIVANT AGE A COMPTER DU 21/12/90
Numéro d'observation
F88/001553
Date d'ajout
08/12/1988
Description
TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA,NOMINATION DU PCA:M.COMMENGES MAURICE,DES ADMINISTRATEURS:MME COMMENGES NEE VAYSSIE MICHELLE, M.COMELLAS CLAUDE,DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE:STE D'EX- PERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE,DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT:M.BENSOUSSAN PAUL (AGE A COMPTER DU 27/10/88
Numéro d'observation
F88/001179
Date d'ajout
15/09/1988
Description
CAPITAL SOCIAL PORTE DE 100 000 A 500 000 F,AGE A COMPTER DU 08/08/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).