Entreprise : ETABLISSEMENTS BERLA - SIREN 303 167 126
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS BERLA
SIREN (siège)
303 167 126
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1974
Début d’activité
01/08/1962
Date de fin de la personne morale
21/03/2052
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
HOLDING ANIMATRICE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
167200 EUR
Adresse du siège
LD PETITE TRACEE 97213 GROS-MORNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABORDE CATHERINE , MARIE-JOSEPHE , BRIGIITTE
Nom d'usage
GUILLAUME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Le Robert
Dénomination
ACCENTYS AUDIT-CONSULTING
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Fort de France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1962
Siret
30316712600018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
HOLDING ANIMATRICE
Autres Activités
HOLDING ANIMATRICE
Adresse
LD PETITE TRACEE
97213 , GROS-MORNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30316712600067
Code APE
702C
Adresse
GRAND-CASE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4124
Date d'ajout
26/06/2009
Description
Modification autre COMMISSAIRE AUX COMPTES ENTRANT : ACCENTYS AUDIT-CONSULTANT, représentré par Mr BELLYNCK LUC, ALBERT, JEAN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : S.O.F.A.N.O.R Date d'effet : 29/06/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
193
Date d'ajout
16/01/2009
Description
Modification autre CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE : ANCIENNE FORME : SAS // NVELLE : SARL GERANT ENTRANT : MME LABORDE EPSE GUILLAUME Catherine Marie-Josèphe Brigitte PDG ET ADMINISTRATEUR PARTANT : MME BERTE EPSE LABORDE MARIE BERNADETTE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : ACCENTYS AUDIT CONSULTANT Date d'effet : 22/12/2008
Numéro d'observation
2125
Date d'ajout
07/04/2008
Description
Modification autre CHANGEMENT DE L'OBJET SOCIAL ET DE L'ACTIVITE - APPORT PARTIEL D'ACTIF PAR LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS BERLA DE SA BRANCHE COMPLETE D'ACTIVITE DE NEGOCE DE TABACS, CIGARETTES ET ACCESSOIRES FUMEURS A LA STE DE DISTRIBUTION DU GROS-MORNE RCS FORT-de-FRANCE 501 215 065. Date d'effet : 31/12/2007
Numéro d'observation
5389
Date d'ajout
04/10/2007
Description
Modification autre CHANGEMENT DE DENOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ANCIENNE DENOMINATION : S.O.F.A.N.O.R NOUVELLE DENOMINATION : ACCENTYS AUDIT-CONSULTANT Date d'effet : 29/06/2007
Numéro d'observation
486
Date d'ajout
19/02/2002
Description
Modification autre REDUCTION ET CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS ANCIENNE MENTION : 1 110 000 FRF NOUVELLE MENTION : 167 200 EUR MODIFICATRION DE LA FORME JURIDIQUE ANCIENNE : SA NOUVELLE : SAS ADMINISTRATEURS PARTANT: MR GUILLAUME PATRICE - MME LABORDE CATHERINE MARIE CHANGEMENT DE QUALITE POUR MME BERTE MARIE BERNADETTE ANCIENNE : PDG ET ADMINISTRATEUR NOUVELLE : PRESIDENT DE SAS A COMPTER DU 12/12/2001
Numéro d'observation
4985
Date d'ajout
14/11/2000
Description
Modification autre CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR PARTANT : MR LABORDE JEAN ANTOINE NOUVEAU : MME LABORDE EPOUSE GUILLAUME CATHERINE MARIE CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : MR SAUPHANOR JEAN JOSEPH NOUVEAU : SELARL S.O.F.A.N.O.R. A COMPTER DU 02/06/2000
Numéro d'observation
4070
Date d'ajout
27/11/1995
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PARTANT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE LEVALLOIS RAYMOND NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE SAUPHANOR JEAN A DATER DU 06/12/94
Numéro d'observation
1959
Date d'ajout
17/06/1992
Description
Modification autre SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS RUE DE LA POMPE CITE EPINETTE A TRINITE (97-2) AYANT POUR ACTIVITE (VENTE DE CHAUSSURES) A COMPTER DU 30/11/91
Numéro d'observation
1960
Date d'ajout
17/06/1992
Description
Modification autre SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS CITE EPINETTE A 97220 TRINITE ET AYANT POUR ACTIVITE (VIDEO CLUB) A COMPTER DU 30/11/91
Numéro d'observation
797
Date d'ajout
20/03/1991
Description
Modification autre VENTE DU FONDS DE COMMERCE DE TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES DE TOUS PRODUITS MARCHANDISES DENREES ET OBJETS DE TOUTES NATURES ET DE TOUTES PROVENANCE EXPLOITE AU GROS MORNE LDT "PETITE TRACEE" AUX PRIX DE 50 000 F OPPOSITIONS : MES ALPHONSE BELHUMEUR ET BRUNO HAYOT A COMPTER DU 28/11/89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).