Entreprise : SARL BARTHS AVIATION - SIREN 303 130 124
Identité
Dénomination
SARL BARTHS AVIATION
SIREN (siège)
303 130 124
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1974
Début d’activité
01/02/1969
Date de fin de la personne morale
23/05/2019
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
OPERATIONS COMMERCIALES D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION CONCERANT LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET L'AVIATION
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
LD SAINT-JEAN 97133 SAINT BARTHELEMY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FISCHER JEAN-PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
SCHUTZ BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Bouilly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1969
Siret
30313012400017
Nom commercial
AIR SAINT BARTHELEMY ET AIR SAINT MARTIN
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
OPERATIONS COMMERCIALES D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION CONCERANT LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET L'AVIATION
Autres Activités
OPERATIONS COMMERCIALES D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION CONCERANT LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET L'AVIATION
Adresse
LD SAINT-JEAN
97133 , SAINT BARTHELEMY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30313012400025
Code APE
014A
Adresse
AERODROME RAIZET CC SOCAVI
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/004096
Date d'ajout
09/06/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Basse-Terre en date du 08/06/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1080
Date d'ajout
06/06/1994
Description
NOMINATION DE MR JEAN-PAUL FISCHER ET MR. BERNARD SCHUTZ AUX FONCTIONS DE CO-GERANT, EN REMPLACEMENT DE MR. ROBERT EGELE, DEMISSIONNAIRE, A COMPTER DU 17.04.94 LIQUIDATION PAR TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE A LA STE CARIBENNE DE TRANSPORT AERIEN (SCTA) SA AU CAPITAL DE 3.034.000 DONT LE SIEGE SOCIAL EST A GRAND CASE- AEROPORT DE L'ESPERANCE- 97150 ST MARTIN
Numéro d'observation
1020
Date d'ajout
25/06/1993
Description
Changement de gérantNOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT : MR EGELE ROBERT DEMEURANT A MONT VERNON 97150 SAINT-MARTIN EN REMPLACEMENT DE MR PARA MARIO, DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 12.02.93 AUGMENTATION DU CAPITAL, PUIS REDUCTION PAR APUREMENT DES PERTES, CAPITAL PORTE A 500 000 FRS, ANCIEN CAPITAL : 525 000 FRS A COMPTER DU 26.01.93 CESSION DE PARTS
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
11/01/1993
Description
Changement de gérantDEPART DE MR. DURET ERIC NOMINATION DE MR. PARA MARIO EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 25.09.92
Numéro d'observation
1114
Date d'ajout
26/07/1991
Description
Changement de gérantNOUVEAU GERANT : M. DURET ERIC, NE LE 07.09.47 A VILLEDIER LES POELLES DEMEURANT 51, BD D'AUTEUIL - BOULOGNE , EN REMPLACEMENT DE M. DERAVIN CLAUDE, A COMPTER DU 04.05.91 NOMINATION DE M. MARIE JEAN, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE,& M. PARIN PACHE JULIEN EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. NOUVEAU CAPITAL SOCIAL - PORTE A 525.000 FRANCS A COMPTER DU 18.05.91
Numéro d'observation
197
Date d'ajout
05/02/1990
Description
ADJONCTION D'UN NOUVEAU NOM COMMERCIAL : AIR SAINT-BARTHELEMY - AIR SAINT-MARTIN, A COMPTER DU 08.01.90 MODIFICATION DU 28.03.2000 : LIQUIDATION PAR TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE A LA STE CARIBEENNE DE TRANSPORT AERIEN (SCTA) AU CAPITAL DE 3.034.000 F DONT LE SIEGE SOCIAL EST A GRAND CASE AEROPORT DE L'ESPERANCE- 97150 SAINT-MARTIN - Nø siren 535 631 815
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DELIBERATION DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES PAR ACTE DE MAITRE GILBERT LAMO, NOTAIRE A POINTE-A-PITRE DU 17 NOVEMBRE 1980 CESSION DE PARTS ENTRE MONSIEUR CLAUDE DERAVIN ET LA SOCIETE DUSSOL ET ASSOCIES ENREGISTREE LE 26.07.91 JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 10.03.93 CESSATION DES PAIEMENTS : 28.02.93 JUGE COMMISSAIRE : MR PENCHARD ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : MME DE SARCUS REPRESENTANT DES CREANCIERS : MME RAVISE-BES JUGEMENT DU 12.05.93 LE T.M.C DE BASSE-TERRE ADOPTE LE PLAN DE REDRESSE- MENT, MAINTIENT M. PENCHARD, JUGE COMMISSAIRE, MAITRE DE SARCUS, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR, MAITRE RAVISE-BES, REPRESENTANT DES CREANCIERS. JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 08.09.93 AUTORISANT LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS ; ORDONNE UNE MESURE D'EXPERTISE. JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 09.02.94, LE TRIBUNAL ADOPTE LE PLAN DE CONTINUATION PRESENTE PAR LA SOCIETE, AUTORISE LA 18 JUGE COMMISSAIRE ET MAITRE RAVISE BES EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS, ENREGISTRE LE 18.02.94. JUGEMENT DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS DU T.M.C DE BASSE-TERRE EN DATE DU 14.12.94 : CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE BARTHS AVIATION REPRESENTEE PAR MR BERNARD SCHUTZ ET MR JEAN PAUL FISCHER PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BARTHS AVIATION DONT LE SIEGE SOCIAL EST A SAINT-BARTHELEMY DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 05.12.94 ; JUGE COMMISSAIRE : MR PENCHARD ; ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION D'ASSISTER LE LIQUIDATEUR DANS LA GESTION DE L'ENTREPRISE : MAITRE SEGARD LIQUIDATEUR : MAITRE RAVISE-BES, DEMEURANT LA DIGUE, BAS DU FORT GOSIER LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).