Entreprise : BOULOGNE MATERIAUX - SIREN 303 120 638
Identité
Dénomination
BOULOGNE MATERIAUX
SIREN (siège)
303 120 638
Date d'immatriculation au RNE
16/04/1974
Début d’activité
30/01/1942
Date de fin de la personne morale
15/04/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Commerce de bois et matériaux de construction achat et vente de tous matériaux et articles se rattachant à la construction et à l'aménagement et la décoration d'immeubles de toutes natures du commerce et de l'industrie notamment de tous produits de second oeuvre élaboré la fabrication ou la transformation de ces produits
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
PETIT PEROU 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Petit Pérou
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
MARTINIQUE GUADELOUPE AUDIT "M.G. AUDIT"
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Le Lamentin
Dénomination
PARALLIANCE DISTRIBUTION BATIMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Baie-Mahault
Dénomination
CARIB AUDIT & CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/01/1942
Siret
30312063800034
Enseigne
GEDIMAT BOULOGNE
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de bois et matériaux de construction achat et vente de tous matériaux et articles se rattachant à la construction et à l'aménagement et la décoration d'immeubles de toutes natures du commerce et de l'industrie notamment de tous produits de second oeuvre élaboré la fabrication ou la transformation de ces produits
Adresse
PETIT PEROU
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Petit Pérou
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
03/11/2023
Siret
30312063800042
Nom commercial
GEDIMAT BOULOGNE
Enseigne
GEDIMAT BOULOGNE
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commercialisation de tous matériaux et articles se rattachant à la construction, à l'aménagement et la décoration d'immeubles. Tous produits de second œuvre élaborés.
Adresse
628 RTE DES HAUTS DE PORTLAND
97160 , LE MOULE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COUR DES BRAVES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30312063800026
Code APE
515E
Adresse
RUE DE LA VILLE DE SOUKHOUMI
97110 , POINTE A PITRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE BERGEVIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
346
Date d'ajout
30/01/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 18/07/2013Ancienne : BOULOGNE SANouvelle : BOULOGNE MATERIAUXAdoption d'une enseigne à compter du 18/07/2013 :GEDIMAT BOULOGNE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
366
Date d'ajout
14/02/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2010 : Partant : SARL ANTILLES AUDIT représentée par DEVARIEUX Raymond, Commissaire aux comptes titulaire Partant : MARRAUD DES GROTTES Jose, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SASU CARIB AUDIT & CONSEIL représentée par DUCLOS Paul Jean Edmond, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SARL MARTINIQUE GUADELOUPE AUDIT "M.G. AUDIT" représentée par MARRAUD DES GROTTES Fabrice Marie Joseph Jean, Commissaire aux comptes suppléant Modifié : SA NESMOND représentée par VIVIES Guillaume Pierre Marie Joseph Gaston, Président
Numéro d'observation
2132
Date d'ajout
15/04/2009
Description
Adjonction d'activitéMODIFICATION D'ACTIVITE PAR ADJONCTION DE : AMENAGEMENT ET DECORATION D'IMMEUBLES DE TOUTES NATURESDate d'effet : 15/10/2008
Numéro d'observation
6909
Date d'ajout
30/12/2005
Description
Modification autreNOUVELLE ADRESSE DU PRESID NESMOND SA : IMM FREGATE ZAC DE MOUDONG SUD 97122 BAIE MAHAULT / ANCIENNE ADRESSE : CHEM DE TERRASSON PETIT PEROU 97139 LES ABYMESDate d'effet : 01/01/2006
Numéro d'observation
6457
Date d'ajout
22/12/2005
Description
Modification autreCC TIT PARTANT : DEVARIEUX RAYMONDNOUVEAU CC TIT : ANTILLES AUDIT SARL REPRES PAR DEVARIEUX RAYMONDCC SUP PARTANT : DESGRANGES ERICNOUVEAU CC SUP : MARRAUD DES GROTTES JOSEPV AGOA DU 07/05/04Date d'effet : 07/05/2004
Numéro d'observation
4213
Date d'ajout
09/10/2002
Description
Modification autreANCIENNE FORME : SA NVELLE FORME : SAS ADS PARTANTS :BOULOGNE JL, VIVIES THIERRY,VIVIES CHRISTIAN,ASSIER DE POMPI GNAN DIRECTEUR GL ADJOINT PARTANT : MR VIVIES THIERRY PRES DU CA PARTANT : MR VIVIES CHRISTIAN DIRECTEUR GENERAL PARTANT :MR VIVIES GULLAUME ANCIENNEMENT ADS,LA SA NESMOND EST DEVENUE PRESIDENT A CPTER DU 16 09 02
Numéro d'observation
5076
Date d'ajout
14/12/2001
Description
Modification autreDIRECTEUR GENERAL ADJOINT PARTANT : MR DE POYEN BELLISLE J.LUC MARIE NOUVEAU DIRECTEUR GL ADJOINT : MR VIVIES THIERRY XAVIER MARIE NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES : MR VIVIES GUILLAUME PIERRE MARIE JOSEPH GASTON, DIRECTEUR GENERAL ET REPRESENTANT PERMANENT DE LA STE NESMOND, ADMINISTRATEUR MR ASSIER DE POMPIGNAN THIERRY MARIE JOSEPH GERARD, ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 21 SEPTEMBRE 2001
Numéro d'observation
1568
Date d'ajout
12/04/2001
Description
Modification autrePRESIDENT DU CA PARTANT: MR BOULOGNE JEAN LOUIS NOUVEAU PRESIDENT DU CA ET ADMINISTRATEUR: MR VIVIES CHRISTIAN A COMPTER DU 19.02.2000
Numéro d'observation
3314
Date d'ajout
22/08/2000
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 320 000 F NOUVEAU CAPITAL : 1 000 000 EUROS ANCIENNEMENT DIRECTEUR GENERAL MR DE POYEN BELLISLE JEAN LUC DEVIENT DIRECTEUR GENERAL ADJOINT NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL ET ADS : MR VIVIES THIERRY XAVIER MARIE A CPTER DU 19 02 2000
Numéro d'observation
2390
Date d'ajout
29/06/1999
Description
Modification autreADS PARTANTS : MR BOULOGNE LOUIS YVES, MME BOULOGNE EPSE LITRE GILBERTE, MR BOULOGNE GILLES, A CPTER DU 27 06 98 DIRECTEUR GENERAL PARTANT : MR BOULOGNE JEAN-LOUIS MARIE HUBERT A CPTER DU 27 06 98
Numéro d'observation
2017
Date d'ajout
19/06/1998
Description
Modification autreNOMINATION D UN DIRECTEUR GENERAL : MR DE POYEN BELLISLE JEAN LUC MARIE JOSEPH A CPTER DU 03 06 98
Numéro d'observation
153
Date d'ajout
28/01/1998
Description
Modification autreCCT PARTANT : MR DESVARIEUX HENRI COMMISSAIRE AUX CPTES SUPPLEANT DEVENU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR DESVARIEUX RAYMOND CCS NOUVEAU : MR DESGRANGES ERIC ADS NOUVEAU : NESMOND SA A CPTER DU 09 10 97
Numéro d'observation
2821
Date d'ajout
25/09/1996
Description
Transfert du siège socialSIEGE SOCIAL ET ETS PRINCIPAL TRANSFERES DE RUE DE LA VILLE DE SOUKOUMI - ZI DE BERGEVIN - 97110 POINTE-A-PITRE A CHEMIN DE TERRASSON - PETIT PEROU - 97139 ABYMES EN DATE DU 20/12/1994
Numéro d'observation
647
Date d'ajout
23/03/1992
Description
Transfert du siège socialANCIEN SIEGE 8 QUAI LARDENOY A POINTE A PITRE NOUVEAU SIEGE Z I DE BERGEVIN RUE DE LA VILLE SOUKOUMI A POINTE A PITRE - PROROGATION DE LA SOCIETE JUSQU'EN 2050 A COMPTER DU 18/10/91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).