Entreprise : SOCIETE DES GRANDS MOULINS DES ANTILLES - SIREN 303 095 277
Identité
Dénomination
SOCIETE DES GRANDS MOULINS DES ANTILLES
Sigle
GMA
SIREN (siège)
303 095 277
Date d'immatriculation au RNE
09/09/1974
Début d’activité
09/09/1974
Date de fin de la personne morale
08/09/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Fabrication de farine et d'alimentations composés pour bétail
Code APE
1091Z - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Capital minimum
2591633 EUR
Adresse du siège
BD DE LA POINTE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUGIER DE MOUSSAC XAVIER , RAYMOND , EMERY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Le François
Nom, Prénom(s)
BERGER CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Dénomination
ANTILLES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/09/1974
Siret
30309527700016
Code APE
1091Z - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication de farine et d'alimentations composés pour bétail
Adresse
BD DE LA POINTE JARRY
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 164
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/009111
Date d'ajout
06/06/2024
Description
Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 06/06/2024 ordonnant le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 06/12/2024, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/015776
Date d'ajout
05/12/2023
Description
Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 05/12/2023 ouvrant la procédure de sauvegarde, Mandataire judiciaire : Maître DUMOULIN Marie-Agnès 7 rue du Morne Ninine la Marina 97190 Le Gosier, La Selarl Montravers Yang-Ting Prise en la Personne de Me Yohann Yang-Ting 3 Village de Fonds Sarail 97122 Baie-Mahault Administrateur judiciaire : SELARL AJAssociés prise en la personne de Me Alain MIROITE rue Pierre Chalon l'Houëzel Dampierre 97190 Le Gosier mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur SELARL AJAssociés prise en la personne de Me Lesly MIROITE rue Pierre Chalon l'Houëzel Dampierre 97190 Le Gosier mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Numéro d'observation
2586
Date d'ajout
02/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/09/2009 : Partant : SARL KALIL EXPERTS ASSOCIES représentée par KALIL Philippe, Commissaire aux comptes titulaire Partant : CARRE Alexandre, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SARL ANTILLES AUDIT représentée par DEVARIEUX Raymond, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BERGER Claude, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
2560
Date d'ajout
01/06/2010
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 10/10/2009 Ancienne : 31/03 Nouvelle : 31/12
Numéro d'observation
4675
Date d'ajout
06/11/2008
Description
Modification autreCHANGEMENT DE PRESIDENT / ANCIEN : FRIBOURG CHARLES - NOUVEAU : AUGIER DE MOUSSAC XAVIER - JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : FRANCE ANTILLES DU 29/09/2008Date d'effet : 27/06/2008
Numéro d'observation
1332
Date d'ajout
26/03/2007
Description
Changement de présidentPRESIDENT PARTANT : GORGUE JEAN PIERRE / NOUVEAU PRESIDENT : FRIBOURG CHARLESPV EN DATE DU 07/12/2006 / FRANCE ANTILLES DU 05/03/2007Date d'effet : 07/12/2006
Numéro d'observation
5039
Date d'ajout
05/12/2002
Description
Modification autreANCIENNE FORME SA NVELLE FORME SAS ADS PARTANTS : CONTINENTAL GRAIN COMPAGNY,LA COMPAGNIE CONTINENTALE FRANCE, ANCIEN PRES DU CA DEVENU PRESIDENT :MR GORGUE JEAN-PIERRE A CPTER DU 01 10 02
Numéro d'observation
3122
Date d'ajout
24/07/2002
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 2 591 633,29 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 2 591 633 EUROS A COMPTER DU 17 09 01 PRESID DU CONS D'ADM ET ADM PARTANT : MR ROUGE MICHEL ADMINISTR PARTANT : MR ANDERSON BRIAN REPRESENTANT PERMANENT DE CONTINENTAL GRAIN COMPAGNY : MR ANDERSON BRIAN EN REMPLACEMENT DE MR PETERSON DAVID A COMPTER DU 13 06 01 PV CA DU 13 06 01 - PV AGOA & E DU 17 09 01 JNAL DE PARUT : FRANCE ANTILLES DU 05 07 02
Numéro d'observation
4035
Date d'ajout
24/11/1999
Description
Modification autreANCIEN PRESIDENT CONSEIL D'ADMINISTRATION: M. ROUGE MICHEL NOUVEAU PCA: M. GORGUE JEAN-PIERRE ADMINISTRATEUR PARTANT FUCINA CHRISTIAN DIRECTEUR GENERAL PARTANT: FUCINA CHRISTIAN NOUVEL ADMINISTRATEUR: M. ANDERSON BRIAN A COMPTER DU 02.06.99
Numéro d'observation
2233
Date d'ajout
15/06/1999
Description
Modification autreABSORPTION PAR FUSION SUITE ACHAT DU FONDS DE COMMERCE (SOCIETE DE DISTRIBUTION DE FARINES ET ELEMENTS COMPOSES (SOMADIFAC) A CPTER DU 01 04 98
Numéro d'observation
1530
Date d'ajout
22/04/1999
Description
Modification autreREPRESENTANT DE LA CONTINENTAL GRAIN COMPAGNY : MR PETERSON DAVID A CPTER DU 25 09 98
Numéro d'observation
334
Date d'ajout
03/02/1999
Description
Modification autreLE REPRESENTANT DE LA STE COMPAGNIE CONTINENTALE FRANCE FRANCE, MONISEUR HUBERT FAROUX EST REMPLACE PAR MR CLAUDE PERNOT A CPTER DU 23 06 98
Numéro d'observation
3380
Date d'ajout
20/10/1998
Description
ACQUISITION D UN FONDS DE COMMERCE C/O PROMA ZI LEZARDE 97232 LAMENTIN SANS OUVERTURE D ETS SECONDAIRE (FUSION EN COURS AVEC GMA) PRECEDENT EXPLOI TANT SOMADIFAC A CPTER DU 01 02 98
Numéro d'observation
3767
Date d'ajout
18/11/1997
Description
Modification autreDEMISSION DE MR J DUFY ADMINISTRATEUR ET NOMME EN REMPLACEMENT MR JP GORGUE NOMINATION DE KALIL EXPERTS ASSOCIES EN TANT QUE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR PHILIPPE KALIL A CPTER DU 25 09 97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 17 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 591 633.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).