Entreprise : SOCIETE DEODATIENNE DE MAGASINS - SIREN 302 993 712
Identité
Dénomination
SOCIETE DEODATIENNE DE MAGASINS
SIREN (siège)
302 993 712
Date d'immatriculation au RNE
05/07/1971
Date de fin de la personne morale
04/07/2021
Date de clôture
31/01
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
28 RUE THIERS 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUPIN ANDRE , ROBERT
Qualité
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1931
Commune de résidence
SAINT DIE
Nom, Prénom(s)
RUIZ VICTORIANO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
SEPTEUIL
Nom, Prénom(s)
SCHMITT RENE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
COLMAR
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
COLMAR
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/08/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1971
Siret
30299371200025
Enseigne
PRISUNIC
Code APE
6102
Origine du fonds
Autre
Activité principale
COMMERCE DE DETAIL SANS LIMITATION DE TOUTES ESPECES DE MARCHANDISES ET PRODUITS Y COMPRIS LES ARTICLES ET PRODUITS D'ALIMENTATION GENERALE
Adresse
28 RUE THIERS
88100 , SAINT-DIE-DES-VOSGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
742
Date d'ajout
14/06/1996
Description
PAR ORDONNANCE DU 14.6.96 LE PRESIDENT DU TC DE ST DIE A PROROGE LA MISSION DE ME LAFONT JUSQU'AU 31.12.1996
Numéro d'observation
1540
Date d'ajout
15/11/1995
Description
PAR ORDONNANCE DU 15.11.1995 LE PRESIDENT DU TC DE ST DIE A PROROGE LA MISSION DE ME LAFONT JUSQU'AU 30 JUIN 1996
Numéro d'observation
1607
Date d'ajout
26/12/1994
Description
PAR ORDONNANCE DU 26.12.1994 LE PRESIDENT DU TC DE ST DIE A PROROGE LA MISSION DE ME LAFONT JUSQU'AU 30 JUIN 1995
Numéro d'observation
710
Date d'ajout
20/06/1994
Description
PAR ORDONNANCE DU 20.6.94 LE PRESIDENT DU TC DE ST DIE A PROROGE LA MISSION DE ME LAFONT JUSQU'AU 31.12.1994.
Numéro d'observation
1502
Date d'ajout
23/12/1993
Description
PAR ORDONNANCE DU 23.12.93 LE PRESIDENT DU TC DE ST DIE A PROROGE LA MISSION DE ME LAFONT JUSQU'AU 30 JUIN 1994
Numéro d'observation
682
Date d'ajout
22/06/1993
Description
PAR ORDONNANCE DU 22.06.93 LE PRESIDENT DU TC DE ST DIE A PROROGE LA MISSION DE ME LAFONT JUSQU'AU 31.12.1993
Numéro d'observation
1639
Date d'ajout
18/12/1992
Description
PAR ORDONNANCE DU 18.12.1992 LE PRESIDENT DU TC DE ST DIE A PROROGE LA MISSION DE ME LAFONT JUSQU'AU 30 JUIN 1993.
Numéro d'observation
1106
Date d'ajout
04/09/1992
Description
PAR ORDONNANCE DU 4.9.92, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST DIE A PROROGE LA MISSION DE ME LAFONT JUSQU'AU 31.12.1992
Numéro d'observation
198
Date d'ajout
12/02/1992
Description
PAR ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 1992 LE PRESIDENT DU TC DE CEANS A PROROGE LA MISSION DE ME LAFONT JUSQU'AU 8 AOUT 1992
Numéro d'observation
1084
Date d'ajout
23/08/1991
Description
PAR ORDONNANCE DU 23.8.91 LE PRESIDENT DU TC DE ST DIE A PROROGE LA MISSION DE ME LAFONT JUSQU'AU 8.2.1992
Numéro d'observation
430
Date d'ajout
27/03/1991
Description
JUGEMENT DU TC CORBEIL ESSONNES DU 18.02.91 CONFIRMANT LA NOMINATION DE COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU PLAN DE ME HOREL ET DE ME DU BUIT - MAINTIENT DE ME AVEZOU COMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Numéro d'observation
235
Date d'ajout
21/02/1991
Description
PAR ORDONNANCE DU 21.2.91 LE PRESIDENT DU TC DE ST DIE A RENOUVELE ME LAFONT DANS SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE JUSQU'AU 8.8.1991.
Numéro d'observation
965
Date d'ajout
14/08/1990
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL ESSONNES, EN DATE DU 09.08.1990, A PRO- NONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE, ET A AUTORISE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION DU FONDS POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 18.02.1991, A NOMME REPRESENTANTS DES CREANCIERS : ME HOREL, 18 AVENUE CARNOT, 91813 CORBEIL ESSONNES, ET ME DU BUIT, 15 RUE FERAY, 91100 CORBEIL ESSONNES, A NOMME ADMINISTRATEUR : ME AVEZOU, 2 RUIE SALMON, 91100 CORBEIL ESSONNES A NOMME JUGES COMMISSAIRES : MR ANDREOLA ET MR JARDIN PUBLICITE : LA LIBERTE DE L'EST DU 18.08.1990 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 31.07.1990
Numéro d'observation
964
Date d'ajout
14/08/1990
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL ESSONNES, EN DATE DU 09.08.1990
Numéro d'observation
963
Date d'ajout
14/08/1990
Description
PAR ORDONNANCE DE MR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST DIE, EN DATE DU 08.08.1990, MAITRE HUBERT LAFONT, 25 RUE G. DE MAUROY A PARIS 75009, A ETE NOMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE, POUR UNE DUREE DE 6 MOIS, AVEC MISSION DE LA GERER ET DE L'ADMINISTRER, AVEC LES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS SELON LES LOIS ET USAGES DU COMMERCE
Numéro d'observation
1249
Date d'ajout
24/10/1989
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital A COMPTER DU 30/09/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).