Entreprise : COOPERATIVE DE CONNANTRE - SIREN 302 867 957
Identité
(Entreprise radiée le 20/06/2018)
Dénomination
COOPERATIVE DE CONNANTRE
SIREN (siège)
302 867 957
Date d'immatriculation au RNE
17/09/2002
Date de fin de la personne morale
16/09/2042
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société coopérative agricole
Adresse du siège
SUCRE DE CONNANTRE 51230 FERE-CHAMPENOISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUTIER HERVE , OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Ocquerre
Nom, Prénom(s)
ROGER SEBASTIEN , PATRICK , ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Lixy
Dénomination
EARL DE LA FERME DU CHAPITRE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Gesvres-le-Chapitre
Dénomination
" DE LA BONNE ESPERANCE "
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Montépreux
Dénomination
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LACUISSE PIERRE ET FILS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lenharrée
Dénomination
EARL TRIQUENOT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Val-des-Marais
Dénomination
EARL DENIS LECART
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Mareuil-le-Port
Dénomination
SCEA DE SAINTE SOPHIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Connantre
Dénomination
EURL GANDON BRUNO
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Gourgançon
Dénomination
EARL LEGENTIL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Mard-les-Rouffy
Dénomination
EARL CHAMPAGNE NORMANDE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Faux Fresnay
Dénomination
FOY BERNARD ET FILS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Sommesous
Dénomination
BOUVRAIN GRAND BOISSY
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chenoise
Dénomination
CLEMENT MORET EARL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Tancrou
Dénomination
EARL DE LA CAMBRIAISERIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Coubert
Dénomination
EARL DU PETIT NOYER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Clamanges
Dénomination
LES VACANTES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Luyères
Dénomination
DE LA HAUTE TOUR
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Le Gault Soigny
Dénomination
SCEA BIJOT PERE ET FILS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Marigny
Dénomination
EARL DU BAC
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Baudement
Dénomination
TALLOT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Salon
Dénomination
SCEA CHARPENTIER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Chailly-en-Brie
Dénomination
FCF
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Reims
Dénomination
FCN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Reims
Dénomination
EARL DES PAGES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Connantre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30286795700011
Code APE
512A
Adresse
CHE DES VERRIERS
51230 , FERE-CHAMPENOISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/03/1951
Siret
30286795700037
Code APE
4611Z - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
collecte, vente, betteraves industrielles, approvisionnement.
Adresse
Sucrerie de Connantre
51230 , Fère-champenoise - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/01/2004
Siret
30286795700029
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Adresse
114 AV CHARLES DE GAULLE
51230 , FERE-CHAMPENOISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5662
Date d'ajout
20/06/2018
Description
Radiation du RCS le 20/06/2018 avec effet au 01/10/2017 Fusion avec la SCA Tereos
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6724
Date d'ajout
07/09/2016
Description
Fusion - L236-1 à compter du 02/06/2016 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : APM DESHY, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, Société coopérative agricole à capital variable (COAGRV), 51230 PLEURS (RCS REIMS (5103) 424 273 241)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce d'Épernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce de Reims par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/09/2002
Description
(Divers) Historique : Capital variable, montant minimum : 1.00 Euros.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).